DE SANTIAGO VELASCO FERMIN
Informe ejecutivo de DE SANTIAGO VELASCO FERMIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE DE SANTIAGO VELASCO FERMIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GELAGRI INDUSTRIAL SL | Secretario No Consejero | 10/06/2009 |
VINCULACIONES DE DE SANTIAGO VELASCO FERMIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE SANTIAGO VELASCO FERMIN
Empresa: PALACIO DE LOS RECREOS SA
Secretario
- De Santiago Velasco Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23687 , F 92, S 8, H M 125132, I/A 55 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-28
Empresa: GELAGRI IBERICA SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- De Santiago Velasco Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 106, S 8, H NA 28914, I/A 29 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-31
Empresa: NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE SA
Secretario
- De Santiago Velasco Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298 , F 153, S 8, H BI 5793,A , I/ 63 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-48
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- De Santiago Velasco Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44169 , F 164, S 8, H B 448530, I/A 124 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-08
Empresa: ULTRACONGELADOS DE LA RIBERA SL
Consejero
Secretario No Consejero
- De Santiago Velasco Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9686, L 6968, F 18, S 8, H V 155853, I/A 13 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-46
Empresa: SODIBER SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
- De Santiago Velasco Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14884 , F 48, S 8, H M 79108, I/A 88 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-28
Empresa: INTEGRA CONOCIMIENTO SL
Liquidador
- De Santiago Velasco Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4569 , F 51, S 8, H BI 42956, I/A 8 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-48
Empresa: INTEGRA CONOCIMIENTO SL
Liquidador
- De Santiago Velasco Fermin
Presidente
Secretario
- De Santiago Velasco Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4569 , F 51, S 8, H BI 42956, I/A 8 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-48
Empresa: ULTRACONGELADOS DE LA RIBERA SL
Apoderado
Presidente
Secretario No Consejero
- De Santiago Velasco Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566 , F 217, S 8, H NA 31118, I/A 2 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-99-31
Empresa: NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE SA
Secretario
- De Santiago Velasco Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3864 , F 151, S 8, H BI 5793,A , I/ 38 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-48
VER MAS ACTOS
Información de DE SANTIAGO VELASCO FERMIN
Mostramos los datos de DE SANTIAGO VELASCO FERMIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE SANTIAGO VELASCO FERMIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos