GALARDON GEORGES
Informe ejecutivo de GALARDON GEORGES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALARDON GEORGES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GELAGRI INDUSTRIAL SL | Presidente | 10/06/2009 | |
GELAGRI INDUSTRIAL SL | Consejero | 10/06/2009 |
VINCULACIONES DE GALARDON GEORGES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALARDON GEORGES
Empresa: GELAGRI IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 106, S 8, H NA 28914, I/A 29 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-31
Empresa: GELAGRI IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 105, S 8, H NA 28914, I/A 26 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-31
Empresa: GELAGRI IBERICA SL
Consejero
- Ciccone Dominique
- Galardon Georges
Presidente
- Galardon Georges
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 36, S 8, H NA 28914, I/A 17 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-31
Empresa: GELAGRI IBERICA SL
Consejero
- Ciccone Dominique
- Galardon Georges
Presidente
- Galardon Georges
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 36, S 8, H NA 28914, I/A 17 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-31
Empresa: GELAGRI IBERICA SL
Consejero
- Bredeloux Pascal
- Ciccone Dominique
- Galardon Georges
Presidente
- Galardon Georges
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1438 , F 19, S 8, H NA 28570, I/A 11 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-31
Empresa: GELAGRI INDUSTRIAL SL
Apoderado
Auditor
Consejero
- Bredeloux Pascal
- Ciccone Dominique
- Galardon Georges
Presidente
- Galardon Georges
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 33, S 8, H NA028914, I/A00008 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-31
Empresa: GELAGRI IBERICA SL
Apoderado
Auditor
Consejero
- Bredeloux Pascal
- Ciccone Dominique
- Galardon Georges
Presidente
- Galardon Georges
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1438 , F 17, S 8, H NA028570, I/A00006 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-31
Información de GALARDON GEORGES
Mostramos los datos de GALARDON GEORGES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALARDON GEORGES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos