CARREAU PHILIPPE
Informe ejecutivo de CARREAU PHILIPPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CARREAU PHILIPPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BONDUELLE IBERICA SA | Consejero | 05/04/2010 | 25/02/2022 |
BONDUELLE IBERICA SA | Consejero Delegado | 08/09/2014 | 25/02/2022 |
GELAGRI IBERICA SL | Consejero | 02/09/2014 | 01/10/2019 |
ARDO BENIMODO SL | Consejero | 25/08/2014 | 21/07/2016 |
VINCULACIONES DE CARREAU PHILIPPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARREAU PHILIPPE
Empresa: BONDUELLE IBERICA SA
Consejero Delegado
- Carreau Philippe
Consejero
- Carreau Philippe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35880 , F 225, S 8, H M 487873, I/A 40 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-28
Empresa: BONDUELLE IBERICA SA
Consejero Delegado
- Carreau Philippe
Consejero
- Carreau Philippe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35880 , F 223, S 8, H M 487873, I/A 35 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Empresa: GELAGRI IBERICA SL
Consejero
- Carreau Philippe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 105, S 8, H NA 28914, I/A 25 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-31
Empresa: ULTRACONGELADOS DE LA RIBERA SL
Consejero
- Carreau Philippe
- Mink Jan Evert
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9686, L 6968, F 18, S 8, H V 155853, I/A 13 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-46
Empresa: BONDUELLE IBERICA SA
Consejero Delegado
- Carreau Philippe
Consejero
- Carreau Philippe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27074 , F 224, S 8, H M 487873, I/A 21 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
Empresa: BONDUELLE IBERICA SA
Consejero Delegado
- Carreau Philippe
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27074 , F 223, S 8, H M 487873, I/A 18 (08/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-176-28
Empresa: GELAGRI IBERICA SL
Consejero
- Carreau Philippe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 36, S 8, H NA 28914, I/A 16 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-31
Empresa: ULTRACONGELADOS DE LA RIBERA SL
Consejero
- Carreau Philippe
- Mink Jan Evert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9686, L 6968, F 16, S 8, H V 155853, I/A 6 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-165-46
Empresa: BONDUELLE IBERICA SA
Consejero
- Carreau Philippe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27074 , F 112, S 8, H M 487873, I/A 4 (05/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-28
Información de CARREAU PHILIPPE
Mostramos los datos de CARREAU PHILIPPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARREAU PHILIPPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos