SANSON GREGORY
Informe ejecutivo de SANSON GREGORY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANSON GREGORY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BONDUELLE IBERICA SA | Secretario | 23/01/2020 | |
BONDUELLE IBERICA SA | Consejero | 08/09/2014 |
VINCULACIONES DE SANSON GREGORY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANSON GREGORY
Empresa: BONDUELLE IBERICA SA
Consejero
- Sanson Gregory
Secretario
- Sanson Gregory
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44190 , F 75, S 8, H M 487873, I/A 48 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-28
Empresa: BONDUELLE IBERICA SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Sanson Gregory
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35880 , F 222, S 8, H M 487873, I/A 33 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Empresa: BONDUELLE IBERICA SA
Consejero
- Sanson Gregory
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35880 , F 220, S 8, H M 487873, I/A 28 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-28
Empresa: BONDUELLE IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Sanson Gregory
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27074 , F 223, S 8, H M 487873, I/A 18 (08/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-176-28
Información de SANSON GREGORY
Mostramos los datos de SANSON GREGORY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANSON GREGORY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos