DE RAMON-LACA CLAUSEN JESUS ANTONIO
Informe ejecutivo de DE RAMON-LACA CLAUSEN JESUS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE RAMON-LACA CLAUSEN JESUS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JANT PARTICIPACIONES E INVERSIONES SL | Administrador Unico | 20/05/2021 | |
CINTEGABE SL | Apoderado | 19/11/2019 | |
PLENCIA DE INVERSIONES SICAV | Presidente | 19/12/2017 | |
PLENCIA DE INVERSIONES SICAV | Consejero | 19/12/2017 |
VINCULACIONES DE DE RAMON-LACA CLAUSEN JESUS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE RAMON-LACA CLAUSEN JESUS ANTONIO
Empresa: TUINAR PLOTS & HOUSES SL
Administrador Unico
- De Ramon-laca Clausen Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23482 , F 9, S 8, H M 421277, I/A 13 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-28
Administrador Unico
- De Ramon-laca Clausen Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17477 , F 181, S 8, H M 300038, I/A 6 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-28
Empresa: ACAL 2020 SL
Administrador Solidario
- De Ramon-laca Clausen Jesus Antonio
- De Ramon Laca Cotorruelo Jesus
- Del Hoyo Solorzano De Ramon Laca Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31200 , F 74, S 8, H M 561580, I/A 3 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-28
Empresa: CINTEGABE SL
Apoderado
- De Ramon-laca Clausen Alejandro Agustin
- De Ramon-laca Clausen Jesus Antonio
- De Ramon-laca Clausen Pablo
- De Ramon-laca Clausen Sofia-sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3603 , F 180, S 8, H BI 20659, I/A 8 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-48
Empresa: PLENCIA DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- De Ramon-laca Clausen Jesus Antonio
Presidente
- De Ramon-laca Clausen Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13088 , F 13, S 8, H M 211493, I/A 27 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-28
Empresa: TUINAR PLOTS & HOUSES SL
Administrador Unico
- De Ramon-laca Clausen Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23482 , F 9, S 8, H M 421277, I/A 11 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-28
Empresa: ACAL 2020 SL
Administrador Solidario
- De Ramon-laca Clausen Jesus Antonio
- De Ramon Laca Cotorruelo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31200 , F 72, S 8, H M 561580, I/A 1 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Información de DE RAMON-LACA CLAUSEN JESUS ANTONIO
Mostramos los datos de DE RAMON-LACA CLAUSEN JESUS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE RAMON-LACA CLAUSEN JESUS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos