ACAL 2020 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Menendez Pidal, 21
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ACAL 2020 SL
CIF B86757184
Capital Social 4000.0 Euros
Fecha de Constitución 12/06/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ACAL 2020 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACAL 2020 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Ramon-laca Clausen Jesus Antonio | Administrador Solidario | 21/06/2013 | 03/12/2019 |
De Ramon Laca Cotorruelo Jesus | Administrador Solidario | 21/06/2013 | 03/12/2019 |
Del Hoyo Solorzano De Ramon Laca Iñigo | Administrador Solidario | 29/07/2013 | 03/12/2019 |
Del Hoyo Solorzano De Ramon Laca Iñigo | Liquidador | 03/12/2019 | 03/12/2019 |
ACTOS BORME DE ACAL 2020 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31200 , F 74, S 8, H M 561580, I/A 3 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31200 , F 74, S 8, H M 561580, I/A 3 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31200 , F 74, S 8, H M 561580, I/A 3 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31200 , F 74, S 8, H M 561580, I/A 3 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31200 , F 73, S 8, H M 561580, I/A 2 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31200 , F 72, S 8, H M 561580, I/A 1 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Dirección:C/ MENENDEZ PIDAL 21 - BAJO (MADRID)
Comienzo de operaciones:12/06/13
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:LA COMPRAVENTA Y GESTION POR CUENTA AJENA, Y EN SU CASO POR CUENTA PROPIA,DEL ARRENDAMIENTO O CESION POR CUALQUIER TITULO DE VIVIENDAS, OFICINAS Y/OLOCALES COMERCIALES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31200 , F 72, S 8, H M 561580, I/A 1 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28