DE RAMON-LACA CLAUSEN PABLO
Informe ejecutivo de DE RAMON-LACA CLAUSEN PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE RAMON-LACA CLAUSEN PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAED PARTICIPACIONES E INVERSIONES SL | Administrador Unico | 17/05/2021 | |
CINTEGABE SL | Apoderado | 19/11/2019 | |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACION FIJA A TRAVES DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR SA | Consejero | 25/04/2014 |
VINCULACIONES DE DE RAMON-LACA CLAUSEN PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE RAMON-LACA CLAUSEN PABLO
Administrador Unico
- De Ramon-laca Clausen Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17477 , F 167, S 8, H M 300036, I/A 6 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: ALDEZKARI INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- De Ramon-laca Clausen Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4356 , F 181, S 8, H BI 38222, I/A 9 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-48
Empresa: CINTEGABE SL
Apoderado
- De Ramon-laca Clausen Alejandro Agustin
- De Ramon-laca Clausen Jesus Antonio
- De Ramon-laca Clausen Pablo
- De Ramon-laca Clausen Sofia-sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3603 , F 180, S 8, H BI 20659, I/A 8 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-48
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACION FIJA A TRAVES DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR SME SA
Consejero
- De Ramon-laca Clausen Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38678 , F 31, S 8, H M 114037, I/A 92 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-28
Empresa: ALDEZKARI INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- De Ramon-laca Clausen Pablo
- De Ramon-laca Clausen Sofia-sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4356 , F 181, S 8, H BI 38222, I/A 8 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-48
Empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACION FIJA A TRAVES DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR SA
Consejero
- De Ramon-laca Clausen Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21857 , F 167, S 8, H M 114037, I/A 76 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-28
Información de DE RAMON-LACA CLAUSEN PABLO
Mostramos los datos de DE RAMON-LACA CLAUSEN PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE RAMON-LACA CLAUSEN PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos