DE OCAMPO GARCIA ELSA
Informe ejecutivo de DE OCAMPO GARCIA ELSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE OCAMPO GARCIA ELSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEORIS ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 07/02/2017 |
VINCULACIONES DE DE OCAMPO GARCIA ELSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE OCAMPO GARCIA ELSA
Empresa: NEORIS ESPAÑA SL
Apoderado
- De Ocampo Garcia Elsa
- Garcia Herrera Maria Angelica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39117 , F 12, S 8, H M 381772, I/A 101 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-28
Empresa: NEORIS ESPAÑA SL
Apoderado
- De Ocampo Garcia Elsa
- Valles Acero Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35275 , F 185, S 8, H M 381772, I/A 70 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Empresa: NEORIS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Ocampo Garcia Elsa
- Zorriza Vellido Belen
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35275 , F 182, S 8, H M 381772, I/A 63 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-28
Empresa: NEORIS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abat Casas Manuel
- De Ocampo Garcia Elsa
- Zorriza Vellido Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35275 , F 181, S 8, H M 381772, I/A 62 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-28
Empresa: NEORIS ESPAÑA SL
Apoderado
- De Ocampo Garcia Elsa
- De Ocampo Garcia Elsa
- Fernandez Martin Angel Maria
- Fernandez Sanchez Jairo Augusto
- Isanta Balcells Josep
- Lacorzana Barinagarrementeria Ignacio
- Mediano Lorenci Yolanda
- Muruzabal Claudio Norberto
- Muruzabal Claudio Norberto
- Pelegri Y Giron Juan
- Peña Echarri Rocio
- Portillo Doat Juan Miguel
- Toti Lombardozzi Franzi Macarena
- Vadillo Sobrino Esmeralda
- Villarreal Morales Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35275 , F 180, S 8, H M 381772, I/A 59 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Empresa: NEORIS ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- De Ocampo Garcia Elsa
- Martini Gonzalez Macarena
- Vadillo Sobrino Esmeralda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35275 , F 180, S 8, H M 381772, I/A 58 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Empresa: NEORIS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Ocampo Garcia Elsa
- Zorriza Vellido Belen
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30238 , F 225, S 8, H M 381772, I/A 57 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Empresa: NEORIS ESPAÑA SL
Apoderado
- De Ocampo Garcia Elsa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30238 , F 216, S 8, H M 381772, I/A 49 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-28
Empresa: NEORIS ESPAÑA SL
Apoderado
- De Ocampo Garcia Elsa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21466 , F 113, S 8, H M 381772, I/A 24 (05/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-28
Información de DE OCAMPO GARCIA ELSA
Mostramos los datos de DE OCAMPO GARCIA ELSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE OCAMPO GARCIA ELSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos