ABAT CASAS MANUEL
Informe ejecutivo de ABAT CASAS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ABAT CASAS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOCTUS BOX SL | Secretario | 23/08/2017 | |
DOCTUS BOX SL | Consejero | 23/08/2017 |
VINCULACIONES DE ABAT CASAS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABAT CASAS MANUEL
Empresa: NEORIS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abat Casas Manuel
Apoderado Mancomunado
- Abat Casas Manuel
- Abat Casas Manuel
- Abat Casas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35275 , F 184, S 8, H M 381772, I/A 68 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-28
Empresa: NEORIS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abat Casas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35275 , F 183, S 8, H M 381772, I/A 66 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Empresa: NEORIS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Abat Casas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35275 , F 182, S 8, H M 381772, I/A 64 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-28
Empresa: NEORIS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Abat Casas Manuel
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35275 , F 182, S 8, H M 381772, I/A 63 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-28
Empresa: NEORIS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abat Casas Manuel
- De Ocampo Garcia Elsa
- Zorriza Vellido Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35275 , F 181, S 8, H M 381772, I/A 62 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-28
Empresa: DOCTUS BOX SL
Consejero Delegado
Consejero
- Abat Casas Manuel
- Castresana Hugas Francisco De Borja
- Montolio Gil Marcos
- Montolio Gil Natalia
Presidente
Secretario
- Abat Casas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46072 , F 192, S 8, H B 508607, I/A 1 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-08
Empresa: NEORIS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Abat Casas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30238 , F 225, S 8, H M 381772, I/A 57 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Empresa: NEORIS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Abat Casas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30238 , F 224, S 8, H M 381772, I/A 56 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Empresa: NEORIS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Abat Casas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30238 , F 224, S 8, H M 381772, I/A 55 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Empresa: NEORIS ESPAÑA SL
Apoderado
- Abat Casas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30238 , F 223, S 8, H M 381772, I/A 54 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
VER MAS ACTOS
Información de ABAT CASAS MANUEL
Mostramos los datos de ABAT CASAS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABAT CASAS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos