MONTOLIO GIL MARCOS
Informe ejecutivo de MONTOLIO GIL MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONTOLIO GIL MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSVEC BARCELONA SLP | Administrador Unico | 19/10/2023 | |
LUCATIA TECH SL | Administrador Unico | 19/10/2022 | |
PRESBIT MARESME SLP | Administrador Unico | 13/04/2021 | |
CATALANA DE SERVICIOS MEDICOS Y SANITARIOS SLP | REPR.143 RRM | 13/03/2020 | |
CENTRE OFTALMOLOGIC BRUGUES GAVA SLP | REPR.143 RRM | 07/11/2018 | |
OFTALMO BRUGUES SLP | REPR.143 RRM | 15/05/2018 | |
DOCTUS BOX SL | Presidente | 23/08/2017 | |
DOCTUS BOX SL | Consejero | 23/08/2017 | |
DOCTUS BOX SL | Consejero Delegado | 23/08/2017 | |
GMD CARDIOLOGIA SLP | REPR.143 RRM | 04/10/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MONTOLIO GIL MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTOLIO GIL MARCOS
Empresa: INSVEC BARCELONA SLP
Administrador Unico
- Montolio Gil Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48979 , F 1, S 8, H B 603264, I/A 1 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-08
Empresa: LUCATIA TECH SL
Administrador Unico
- Montolio Gil Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48489 , F 17, S 8, H B 585696, I/A 1 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-08
Empresa: PRESBIT MARESME SLP
Administrador Unico
- Montolio Gil Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47759 , F 186, S 8, H B 561518, I/A 1 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Montolio Gil Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32916 , F 112, S 8, H B 221656, I/A 7 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-08
Administrador Unico
- Montolio Gil Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32916 , F 112, S 8, H B 221656, I/A 7 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-08
Empresa: CENTRE OFTALMOLOGIC BRUGUES GAVA SLP
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Montolio Gil Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46617 , F 65, S 8, H B 525603, I/A 1 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-08
Empresa: OFTALMO BRUGUES SLP
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Montolio Gil Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46412 , F 7, S 8, H B 519129, I/A 1 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-08
Empresa: DOCTUS BOX SL
Consejero Delegado
- Montolio Gil Marcos
Consejero
- Abat Casas Manuel
- Castresana Hugas Francisco De Borja
- Montolio Gil Marcos
- Montolio Gil Natalia
Presidente
- Montolio Gil Marcos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46072 , F 192, S 8, H B 508607, I/A 1 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-08
Empresa: GMD CARDIOLOGIA SLP
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Montolio Gil Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43961 , F 88, S 8, H B 442944, I/A 1 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-08
Empresa: GESTIO DE SALUT PONENT SL
Administrador Unico
- Montolio Gil Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43924 , F 1, S 8, H B 441884, I/A 1 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-08
VER MAS ACTOS
Información de MONTOLIO GIL MARCOS
Mostramos los datos de MONTOLIO GIL MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTOLIO GIL MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos