MARTINI GONZALEZ MACARENA
Informe ejecutivo de MARTINI GONZALEZ MACARENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINI GONZALEZ MACARENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEORIS ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 07/02/2017 |
VINCULACIONES DE MARTINI GONZALEZ MACARENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINI GONZALEZ MACARENA
Empresa: NEORIS ESPAÑA SL
Apoderado
- Martini Gonzalez Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39117 , F 2, S 8, H M 381772, I/A 85 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-28
Empresa: NEORIS ESPAÑA SL
Vicesecretario No Consejero
- Martini Gonzalez Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39117 , F 1, S 8, H M 381772, I/A 80 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-28
Empresa: NEORIS ESPAÑA SL
Vicesecretario No Consejero
- Martini Gonzalez Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35275 , F 188, S 8, H M 381772, I/A 75 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-28
Empresa: NEORIS ESPAÑA SL
Apoderado
- Aznar Finn Jaime
- Martini Gonzalez Macarena
- Valles Acero Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35275 , F 186, S 8, H M 381772, I/A 71 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Empresa: NEORIS ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- De Ocampo Garcia Elsa
- Martini Gonzalez Macarena
- Vadillo Sobrino Esmeralda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35275 , F 180, S 8, H M 381772, I/A 58 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Información de MARTINI GONZALEZ MACARENA
Mostramos los datos de MARTINI GONZALEZ MACARENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINI GONZALEZ MACARENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos