DE NAVASCUES BENLLOCH JUAN LORENZO
Informe ejecutivo de DE NAVASCUES BENLLOCH JUAN LORENZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE NAVASCUES BENLLOCH JUAN LORENZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DENA 15 SL | Socio Unico | 24/03/2022 | |
DENA 15 SL | Administrador Unico | 30/06/2015 |
VINCULACIONES DE DE NAVASCUES BENLLOCH JUAN LORENZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE NAVASCUES BENLLOCH JUAN LORENZO
Empresa: SAARGUMMI IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Gonzalez Alfonso
- De Navascues Benlloch Juan Lorenzo
- Fernandez- Miranda Perez Alvaro
- Guzman De Lazaro Matey Elena
- Vargas Zalamea Guillermo
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Gonzalez Alfonso
- De Navascues Benlloch Juan Lorenzo
- De Navascues Benlloch Juan Lorenzo
- De Navascues Benlloch Juan Lorenzo
- Fernandez- Miranda Perez Alvaro
- Guillem Gradoli Jose Luis
- Guillem Gradoli Jose Luis
- Heinz Georg
- Heinz Georg
- Miranzo Lazare Boris
- Vargas Zalamea Guillermo
Apoderado
- De Navascues Benlloch Juan Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35348 , F 32, S 8, H M 402926, I/A 50 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-28
Empresa: SAARGUMMI IBERICA SA
Apoderado
- De Navascues Benlloch Juan Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35348 , F 31, S 8, H M 402926, I/A 48 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
Empresa: DENA 15 SL
Socio Único
- De Navascues Benlloch Juan Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31235 , F 54, S 8, H M 562202, I/A 4 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-28
Empresa: SAARGUMMI IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Gonzalez Alfonso
- De Navascues Benlloch Juan Lorenzo
- De Navascues Benlloch Juan Lorenzo
- Fernandez- Miranda Perez Alvaro
- Guillem Gradoli Jose Luis
- Heinz Georg
- Miranzo Lazare Boris
- Vargas Zalamea Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35348 , F 28, S 8, H M 402926, I/A 44 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Empresa: SAARGUMMI IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Gonzalez Alfonso
- Causin Sanchez Jose Maria
- De Navascues Benlloch Juan Lorenzo
- Fernandez- Miranda Perez Alvaro
- Vargas Zalamea Guillermo
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22541 , F 44, S 8, H M 402926, I/A 37 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-28
Empresa: SAARGUMMI IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Causin Sanchez Jose Maria
- Causin Sanchez Jose Maria
- Causin Sanchez Jose Maria
- Causin Sanchez Jose Maria
- De Navascues Benlloch Juan Lorenzo
- De Navascues Benlloch Juan Lorenzo
- Diaz Varela Sanz Jose Maria
- Diaz Varela Sanz Jose Maria
- Diaz Varela Sanz Jose Maria
- Heinz Georg
- Heinz Georg
- Heinz Georg
- Obregon Esteban Maximiliano Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22541 , F 44, S 8, H M 402926, I/A 37 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-28
Empresa: DENA 15 SL
Administrador Unico
- De Navascues Benlloch Juan Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31235 , F 53, S 8, H M 562202, I/A 3 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-28
Empresa: DENA 15 SL
Administrador Solidario
- De Navascues Benlloch Juan Lorenzo
- Puce Deniza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31235 , F 53, S 8, H M 562202, I/A 3 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-28
Empresa: DENA 15 SL
Administrador Solidario
- De Navascues Benlloch Juan Lorenzo
- Puce Deniza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31235 , F 51, S 8, H M 562202, I/A 1 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-28
Empresa: SAAR GUMMI IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- De Navascues Benlloch Juan Lorenzo
- Truschel Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22541 , F 37, S 8, H M 402926, I/A 17 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-28
Información de DE NAVASCUES BENLLOCH JUAN LORENZO
Mostramos los datos de DE NAVASCUES BENLLOCH JUAN LORENZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE NAVASCUES BENLLOCH JUAN LORENZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos