TRUSCHEL DANIEL
Informe ejecutivo de TRUSCHEL DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TRUSCHEL DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAARGUMMI IBERICA SA | Apoderado Mancomunado | 24/12/2008 | 28/12/2011 |
SAARGUMMI IBERICA SA | Apoderado | 28/12/2011 |
VINCULACIONES DE TRUSCHEL DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRUSCHEL DANIEL
Empresa: SAAR GUMMI IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Truschel Daniel
Apoderado
- Truschel Daniel
- Truschel Daniel
- Truschel Daniel
- Truschel Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22541 , F 39, S 8, H M 402926, I/A 24 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-28
Empresa: SAAR GUMMI IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- De Navascues Benlloch Juan Lorenzo
- Truschel Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22541 , F 37, S 8, H M 402926, I/A 17 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-28
Información de TRUSCHEL DANIEL
Mostramos los datos de TRUSCHEL DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRUSCHEL DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos