CAUSIN SANCHEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de CAUSIN SANCHEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAUSIN SANCHEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAARGUMMI IBERICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/12/2016 | 21/12/2020 |
SAARGUMMI IBERICA SA | Apoderado Mancomunado | 28/12/2011 | 14/12/2016 |
SAARGUMMI IBERICA SA | Apoderado | 28/12/2011 | 14/12/2016 |
SAARGUMMI IBERICA SA | Apoderado Solidario | 03/06/2013 | 14/12/2016 |
SAARGUMMI IBERICA SA | Apoderado Solidario | 14/12/2016 | |
SAARGUMMI IBERICA SA | Apoderado | 14/12/2016 | |
JPA WORKING SOLUTIONS SL | Administrador Mancomunado | 02/03/2010 | 21/12/2010 |
VINCULACIONES DE CAUSIN SANCHEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAUSIN SANCHEZ JOSE MARIA
Empresa: SAARGUMMI IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Causin Sanchez Jose Maria
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35348 , F 28, S 8, H M 402926, I/A 44 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Empresa: SAARGUMMI IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Gonzalez Alfonso
- Causin Sanchez Jose Maria
- De Navascues Benlloch Juan Lorenzo
- Fernandez- Miranda Perez Alvaro
- Vargas Zalamea Guillermo
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22541 , F 44, S 8, H M 402926, I/A 37 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-28
Empresa: SAARGUMMI IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Alvarez Gonzalez Alfonso
- Alvarez Gonzalez Alfonso
- Causin Sanchez Jose Maria
- Causin Sanchez Jose Maria
- Vargas Zalamea Guillermo
Apoderado
- Causin Sanchez Jose Maria
- Causin Sanchez Jose Maria
- Causin Sanchez Jose Maria
- Causin Sanchez Jose Maria
- De Navascues Benlloch Juan Lorenzo
- De Navascues Benlloch Juan Lorenzo
- Diaz Varela Sanz Jose Maria
- Diaz Varela Sanz Jose Maria
- Diaz Varela Sanz Jose Maria
- Heinz Georg
- Heinz Georg
- Heinz Georg
- Obregon Esteban Maximiliano Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22541 , F 44, S 8, H M 402926, I/A 37 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-28
Empresa: SAAR GUMMI IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Alvarez Gonzalez Alfonso
- Causin Sanchez Jose Maria
- Vargas Zalamea Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22541 , F 41, S 8, H M 402926, I/A 30 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-28
Empresa: SAAR GUMMI IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Gonzalez Alfonso
- Alvarez Gonzalez Alfonso
- Alvarez Gonzalez Alfonso
- Causin Sanchez Jose Maria
- Guillem Gradoli Jose Luis
Apoderado Solidario
Apoderado
- Causin Sanchez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22541 , F 39, S 8, H M 402926, I/A 24 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-28
Empresa: JPA WORKING SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Alcazar Corcoles Alberto
- Causin Sanchez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27539 , F 13, S 8, H M 496275, I/A 2 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-28
Empresa: JPA WORKING SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Alcazar Corcoles Alberto
- Causin Sanchez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27539 , F 11, S 8, H M 496275, I/A 1 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-28
Información de CAUSIN SANCHEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de CAUSIN SANCHEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAUSIN SANCHEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos