DE LEON MEDINA HERIBERTO
Informe ejecutivo de DE LEON MEDINA HERIBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE DE LEON MEDINA HERIBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES MARITIMAS SA | Apoderado Mancomunado | 01/06/2016 | 30/01/2024 |
BEST TRAVEL EVER SL | Apoderado Mancomunado | 26/05/2016 | 28/02/2022 |
MERMAID SHIP SERVICES SL | Apoderado Mancomunado | 03/06/2016 | 25/02/2022 |
HAMILTON Y COMPAÑIA SA | Apoderado Mancomunado | 01/06/2016 | 09/02/2022 |
TRANSCOMA SUR SL | Apoderado Mancomunado | 18/08/2016 | 27/11/2019 |
TRANSCOMA CRUISE & TRAVEL SL | Apoderado Mancomunado | 25/05/2016 | 21/03/2018 |
VINCULACIONES DE DE LEON MEDINA HERIBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LEON MEDINA HERIBERTO
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45355 , F 24, S 8, H B 72713, I/A 271 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-08
Empresa: BEST TRAVEL EVER SL
Apoderado Mancomunado
- De Leon Medina Heriberto
- Escobar Soto Dolores
- Pastrana Bedaudo Paula Andrea
- Sosa Benitez Ruben Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46082 , F 196, S 8, H B 437595, I/A 37 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-08
Empresa: MERMAID SHIP SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
- Altes Puig Miriam
- De Leon Medina Heriberto
- Puebla Ovando Jose Luis
- Soro Garcia David
- Sosa Benitez Ruben Fernando
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46921 , F 72, S 8, H B 455647, I/A 27 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-08
Empresa: HAMILTON Y COMPAÑIA SA
Apoderado Mancomunado
- De Leon Medina Heriberto
- Pastrana Bedaudo Paula Andrea
- Sosa Benitez Ruben Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 215, S 8, H GC 8680, I/A 61 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-35
Empresa: TRANSCOMA CRUISE & TRAVEL SL
Apoderado Mancomunado
- Almendral Contreras Maria Dolores
- De Leon Medina Heriberto
- Manrubia Torra Francisco
- Rodriguez Salgueiro Purificacion
- Yañez Perez Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44429 , F 76, S 8, H B 389612, I/A 43 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-08
Empresa: TRANSCOMA SUR SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 176, S 8, H CA 34554, I/A 19 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-11
Empresa: MERMAID SHIP SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44424 , F 67, S 8, H B 455647, I/A 6 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-08
Empresa: HAMILTON Y COMPAÑIA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2074 , F 17, S 8, H GC 8680, I/A 36 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-35
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45350 , F 27, S 8, H B 72713, I/A 231 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-08
Empresa: TRANSCOMA TOURS SL
Apoderado Mancomunado
- Almendral Contreras Maria Dolores
- De Leon Medina Heriberto
- Sosa Benitez Ruben Fernando
- Vanisha Gul Nainani
- Yañez Perez Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43761 , F 157, S 8, H B 437595, I/A 14 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-08
VER MAS ACTOS
Información de DE LEON MEDINA HERIBERTO
Mostramos los datos de DE LEON MEDINA HERIBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LEON MEDINA HERIBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos