MAYALS ALBERTIN MAITE
Informe ejecutivo de MAYALS ALBERTIN MAITE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE MAYALS ALBERTIN MAITE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANT LOGISTICA SL | Apoderado Mancomunado | 19/10/2021 | |
LOGIPOINT SL | Apoderado Mancomunado | 27/09/2021 | |
TRANSCOMA GLOBAL LOGISTICS SA | Apoderado Mancomunado | 23/09/2021 | |
BEST TRAVEL EVER SL | Apoderado Mancomunado | 23/09/2021 |
VINCULACIONES DE MAYALS ALBERTIN MAITE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAYALS ALBERTIN MAITE
Empresa: TRANSCOMA GRUPO EMPRESARIAL SL
Apoderado Mancomunado
- Mayals Albertin Maite
- Tro Calvo Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47134 , F 40, S 8, H B 324204, I/A 72 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45355 , F 24, S 8, H B 72713, I/A 271 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-08
Empresa: TRANSCOMA SHIPPING SL
Apoderado Mancomunado
- Mayals Albertin Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47008 , F 14, S 8, H B 503156, I/A 21 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-08
Empresa: TCT SL
Apoderado Mancomunado
- Martinez Del Rosario Jose Antonio
- Mayals Albertin Maite
- Ruiz Alomar Francisco
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46302 , F 130, S 8, H B 36991, I/A 70 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-08
Apoderado Mancomunado
- Balboa Garcia Eduard
- Mayals Albertin Maite
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46244 , F 189, S 8, H B 453344, I/A 45 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-08
Empresa: MEDATLANTIC MANAGEMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Balboa Garcia Eduardo
- Mayals Albertin Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2263 , F 194, S 8, H GC 2108, I/A 20 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-35
Empresa: HAMILTON Y COMPAÑIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Balboa Garcia Eduardo
- Mayals Albertin Maite
- Tro Calvo Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 215, S 8, H GC 8680, I/A 64 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-35
Empresa: TRANSCOMA CRUISE & TRAVEL SL
Apoderado Mancomunado
- Balboa Garcia Eduardo
- Mayals Albertin Maite
- Tro Calvo Miriam
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47678 , F 183, S 8, H B 389612, I/A 67 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-08
Empresa: MERMAID SHIP SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
- Balboa Garcia Eduardo
- Mayals Albertin Maite
- Tro Calvo Miriam
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46921 , F 73, S 8, H B 455647, I/A 29 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-08
Empresa: DYNAMIC FUELS SL
Apoderado Mancomunado
- Balboa Garcia Eduardo
- Mayals Albertin Maite
- Tro Calvo Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46052 , F 225, S 8, H B 508005, I/A 23 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-08
VER MAS ACTOS
Información de MAYALS ALBERTIN MAITE
Mostramos los datos de MAYALS ALBERTIN MAITE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAYALS ALBERTIN MAITE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos