ALMENDRAL CONTRERAS MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de ALMENDRAL CONTRERAS MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALMENDRAL CONTRERAS MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
H&H STOCK & FOOD SL | Apoderado Mancomunado | 04/01/2024 | |
MEDATLANTIC MANAGEMENTS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/06/2023 | |
TRANSCOMA CRUISE & TRAVEL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/06/2023 | |
TRANSCOMA GLOBAL LOGISTICS WORLDWIDE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/06/2023 | |
HAMILTON Y COMPAÑIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/06/2023 | |
TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES MARITIMAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/06/2023 | |
TRANSCOMA SHIPPING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/06/2023 | |
TCT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/06/2023 | |
SILVERTRANS TRANSITOS Y ADUANAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/06/2023 | |
TRANSCOMA GLOBAL LOGISTICS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/06/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALMENDRAL CONTRERAS MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALMENDRAL CONTRERAS MARIA DOLORES
Empresa: H&H STOCK & FOOD SL
Apoderado Mancomunado
- Almendral Contreras Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2272 , F 198, S 8, H GC 57923, I/A 13 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-35
Apoderado Mancomunado Solidario
- Almendral Contreras Maria Dolores
- Gonzalez Asensio Javier
- Moreno Garcia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46244 , F 189, S 8, H B 453344, I/A 44 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-08
Empresa: MEDATLANTIC MANAGEMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Almendral Contreras Maria Dolores
- Blasco Rodriguez Mercedes
- Gonzalez Asensio Javier
- Moreno Garcia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2263 , F 194, S 8, H GC 2108, I/A 21 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-35
Empresa: HAMILTON Y COMPAÑIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Almendral Contreras Maria Dolores
- Blasco Rodriguez Mercedes
- Gonzalez Asensio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 215, S 8, H GC 8680, I/A 65 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-35
Empresa: TRANSCOMA CRUISE & TRAVEL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Almendral Contreras Maria Dolores
- Blasco Rodriguez Mercedes
- Gonzalez Asensio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47678 , F 182, S 8, H B 389612, I/A 66 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-08
Empresa: TRANSCOMA SHIPPING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Almendral Contreras Maria Dolores
- Blasco Rodriguez Mercedes
- Gonzalez Asensio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47008 , F 13, S 8, H B 503156, I/A 20 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Almendral Contreras Maria Dolores
- Blasco Rodriguez Mercedes
- Gonzalez Asensio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45355 , F 22, S 8, H B 72713, I/A 266 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-08
Empresa: SILVERTRANS TRANSITOS Y ADUANAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Almendral Contreras Maria Dolores
- Gonzalez Asensio Javier
- Moreno Garcia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46062 , F 39, S 8, H B 217301, I/A 25 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-08
Empresa: TRANSCOMA GLOBAL LOGISTICS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Almendral Contreras Maria Dolores
- Gonzalez Asensio Javier
- Moreno Garcia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46767 , F 184, S 8, H B 94691, I/A 201 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-08
Empresa: TCT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Almendral Contreras Maria Dolores
- Gonzalez Asensio Javier
- Moreno Garcia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46302 , F 127, S 8, H B 36991, I/A 66 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-08
VER MAS ACTOS
Información de ALMENDRAL CONTRERAS MARIA DOLORES
Mostramos los datos de ALMENDRAL CONTRERAS MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALMENDRAL CONTRERAS MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos