DAVID GONZALEZ ROS
Informe ejecutivo de DAVID GONZALEZ ROS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DAVID GONZALEZ ROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAVIMARC FITNESS SL | Socio Unico | 16/05/2013 | |
DAVIMARC FITNESS SL | Administrador Solidario | 19/05/2010 |
VINCULACIONES DE DAVID GONZALEZ ROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAVID GONZALEZ ROS
Empresa: OLOT PROFESSIONALS DE CONSTRUCCIO SL
Apoderado
- David Gonzalez Ros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1139 , F 37, S 8, H GI 20261, I/A 13 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-17
Empresa: NOVAGIT PROFESSIONAL SL
Administrador Unico
- David Gonzalez Ros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2683 , F 36, S 8, H GI 46689, I/A 5 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-17
Empresa: DAVIMARC FITNESS SL
Socio Único
- David Gonzalez Ros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 154, S 8, H GI 50033, I/A 2 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-17
Empresa: PROMOCONS JIDT SL
Apoderado
- David Gonzalez Ros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2481 , F 48, S 8, H GI 41938, I/A 4 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-17
Empresa: DAVIMARC FITNESS SL
Administrador Solidario
- David Gonzalez Ros
- Marcos Casas Piella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 153, S 8, H GI 50033, I/A 1 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-17
Empresa: INTERIOS CAT SL
Administrador Solidario
- David Gonzalez Ros
- Joan Pages Colom
- Jose Gonzalez Molina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1797 , F 173, S 8, H GI 30069, I/A 11 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-17
Información de DAVID GONZALEZ ROS
Mostramos los datos de DAVID GONZALEZ ROS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAVID GONZALEZ ROS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos