MARCOS CASAS PIELLA
Informe ejecutivo de MARCOS CASAS PIELLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARCOS CASAS PIELLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLOT PROFESSIONALS DE CONSTRUCCIO SL | Socio Unico | 02/05/2016 | |
OLOT PROFESSIONALS DE CONSTRUCCIO SL | Administrador Unico | 27/04/2016 | |
PROMOCONS JIDT SL | Socio Unico | 21/05/2015 | |
PROMOCONS JIDT SL | Administrador Unico | 21/05/2015 | |
DAVIMARC FITNESS SL | Administrador Solidario | 19/05/2010 |
VINCULACIONES DE MARCOS CASAS PIELLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCOS CASAS PIELLA
Administrador Solidario
- Ferran Daucik Piella
- Marcos Casas Piella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2637 , F 145, S 8, H GI 45558, I/A 2 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-17
Empresa: OLOT PROFESSIONALS DE CONSTRUCCIO SL
Socio Único
- Marcos Casas Piella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1139 , F 37, S 8, H GI 20261, I/A 12 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-17
Empresa: OLOT PROFESSIONALS DE CONSTRUCCIO SL
Administrador Unico
- Marcos Casas Piella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1139 , F 37, S 8, H GI 20261, I/A 10 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-17
Empresa: PROMOCONS JIDT SL
Administrador Unico
- Marcos Casas Piella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2481 , F 49, S 8, H GI 41938, I/A 7 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-17
Empresa: PROMOCONS JIDT SL
Socio Único
- Marcos Casas Piella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2481 , F 49, S 8, H GI 41938, I/A 7 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-17
Empresa: DAVIMARC FITNESS SL
Administrador Solidario
- David Gonzalez Ros
- Marcos Casas Piella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 153, S 8, H GI 50033, I/A 1 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-17
Información de MARCOS CASAS PIELLA
Mostramos los datos de MARCOS CASAS PIELLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCOS CASAS PIELLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos