JOSE GONZALEZ MOLINA
Informe ejecutivo de JOSE GONZALEZ MOLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JOSE GONZALEZ MOLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVAGIT PROFESSIONAL SL | Socio Unico | 22/10/2013 | |
NOVAGIT PROFESSIONAL SL | Administrador Unico | 22/10/2013 | |
NOVAGIT PROFESSIONAL SL | Apoderado | 19/08/2013 |
VINCULACIONES DE JOSE GONZALEZ MOLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE GONZALEZ MOLINA
Empresa: OLOT PROFESSIONALS DE CONSTRUCCIO SL
Apoderado
- Jose Gonzalez Molina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1139 , F 37, S 8, H GI 20261, I/A 11 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-17
Empresa: PROMOCONS JIDT SL
Administrador Unico
- Jose Gonzalez Molina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2481 , F 49, S 8, H GI 41938, I/A 7 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-17
Empresa: NOVAGIT PROFESSIONAL SL
Administrador Unico
- Jose Gonzalez Molina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2683 , F 36, S 8, H GI 46689, I/A 5 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-17
Empresa: NOVAGIT PROFESSIONAL SL
Nuevo Socio Único
- Jose Gonzalez Molina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2683 , F 36, S 8, H GI 46689, I/A 5 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-17
Empresa: NOVAGIT PROFESSIONAL SL
Apoderado
- Jose Gonzalez Molina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2683 , F 35, S 8, H GI 46689, I/A 4 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-17
Empresa: PROMOCIONS COPA OLOT SL
Administrador Unico
- Jose Gonzalez Molina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1241 , F 40, S 8, H GI 21639, I/A 5 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-17
Empresa: OLOT PROFESSIONALS DE CONSTRUCCIO SL
Apoderado
- Jose Gonzalez Molina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1139 , F 36, S 8, H GI 20261, I/A 8 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-17
Empresa: OLOT PROFESSIONALS DE CONSTRUCCIO SL
Administrador Solidario
- Jose Gonzalez Molina
- Miquel Ruz Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1139 , F 36, S 8, H GI 20261, I/A 7 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-17
Empresa: INTERIOS CAT SL
Administrador Solidario
- David Gonzalez Ros
- Joan Pages Colom
- Jose Gonzalez Molina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1797 , F 173, S 8, H GI 30069, I/A 11 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-17
Información de JOSE GONZALEZ MOLINA
Mostramos los datos de JOSE GONZALEZ MOLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE GONZALEZ MOLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos