DAVID AZIZA ALEXANDRE
Informe ejecutivo de DAVID AZIZA ALEXANDRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DAVID AZIZA ALEXANDRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALEXAEL EDICIONES SL | Administrador Unico | 08/02/2010 |
VINCULACIONES DE DAVID AZIZA ALEXANDRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAVID AZIZA ALEXANDRE
Empresa: RETO PERSONAL SL
Liquidador Solidario
- David Aziza Alexandre
- Martin Tempesta Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8722, L 6009, F 59, S 8, H V 123343, I/A 5 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-46
Empresa: ABM'PIZZ SL
Liquidador Solidario
- David Aziza Alexandre
- Martin Tempesta Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8845, L 6131, F 160, S 8, H V 127563, I/A 2 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-46
Empresa: ABM'PIZZ SL
Administrador Solidario
- David Aziza Alexandre
- Martin Tempesta Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8845, L 6131, F 160, S 8, H V 127563, I/A 2 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-46
Empresa: RETO PERSONAL SL
Liquidador Solidario
- David Aziza Alexandre
- Martin Tempesta Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8722, L 6009, F 59, S 8, H V 123343, I/A 4 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-46
Empresa: RETO PERSONAL SL
Administrador Solidario
- David Aziza Alexandre
- Martin Tempesta Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8722, L 6009, F 59, S 8, H V 123343, I/A 4 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-46
Empresa: ALEXID COMPANY 2006 SL
Administrador Unico
- David Aziza Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9137, L 6421, F 78, S 8, H V 137343, I/A 2 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-46
Empresa: ALEXID COMPANY 2006 SL
Administrador Unico
- David Aziza Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9137, L 6421, F 76, S 8, H V 137343, I/A 1 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-46
Empresa: ALEXAEL EDICIONES SL
Administrador Unico
- David Aziza Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9132, L 6416, F 220, S 8, H V 137223, I/A 1 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-46
Información de DAVID AZIZA ALEXANDRE
Mostramos los datos de DAVID AZIZA ALEXANDRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAVID AZIZA ALEXANDRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos