MARTIN TEMPESTA BRUNO
Informe ejecutivo de MARTIN TEMPESTA BRUNO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN TEMPESTA BRUNO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONCEPT VIS-TRADING SL | Administrador Unico | 08/07/2014 |
VINCULACIONES DE MARTIN TEMPESTA BRUNO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN TEMPESTA BRUNO
Empresa: RETO PERSONAL SL
Liquidador Solidario
- David Aziza Alexandre
- Martin Tempesta Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8722, L 6009, F 59, S 8, H V 123343, I/A 5 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-46
Empresa: ABM'PIZZ SL
Liquidador Solidario
- David Aziza Alexandre
- Martin Tempesta Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8845, L 6131, F 160, S 8, H V 127563, I/A 2 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-46
Empresa: ABM'PIZZ SL
Administrador Solidario
- David Aziza Alexandre
- Martin Tempesta Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8845, L 6131, F 160, S 8, H V 127563, I/A 2 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-46
Empresa: CONCEPT VIS-TRADING SL
Administrador Unico
- Martin Tempesta Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9821, L 7103, F 19, S 8, H V 160444, I/A 1 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-46
Empresa: RETO PERSONAL SL
Liquidador Solidario
- David Aziza Alexandre
- Martin Tempesta Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8722, L 6009, F 59, S 8, H V 123343, I/A 4 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-46
Empresa: RETO PERSONAL SL
Administrador Solidario
- David Aziza Alexandre
- Martin Tempesta Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8722, L 6009, F 59, S 8, H V 123343, I/A 4 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-46
Información de MARTIN TEMPESTA BRUNO
Mostramos los datos de MARTIN TEMPESTA BRUNO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN TEMPESTA BRUNO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos