ALEXID COMPANY 2006 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Joan Bosco, 71
Código Postal 46019
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALEXID COMPANY 2006 SL
CIF B98215726
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 19/01/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Romero Gimenez David
VINCULACIONES DE ALEXID COMPANY 2006 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALEXID COMPANY 2006 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Romero Gimenez David | Socio Unico | 08/10/2010 | 17/08/2011 |
Romero Gimenez David | Administrador Unico | 08/10/2010 | 17/08/2011 |
Romero Gimenez David | Liquidador Unico | 17/08/2011 | 17/08/2011 |
David Aziza Alexandre | Administrador Unico | 16/02/2010 | 08/10/2010 |
ACTOS BORME DE ALEXID COMPANY 2006 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9137, L 6421, F 78, S 8, H V 137343, I/A 3 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9137, L 6421, F 78, S 8, H V 137343, I/A 3 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9137, L 6421, F 78, S 8, H V 137343, I/A 3 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9137, L 6421, F 78, S 8, H V 137343, I/A 3 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9137, L 6421, F 78, S 8, H V 137343, I/A 3 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9137, L 6421, F 78, S 8, H V 137343, I/A 2 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9137, L 6421, F 78, S 8, H V 137343, I/A 2 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9137, L 6421, F 78, S 8, H V 137343, I/A 2 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9137, L 6421, F 76, S 8, H V 137343, I/A 1 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-46
Dirección:C/ SAN JUAN BOSCO 71 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:19/01/10
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:La administración, dirección y explotación de cafeterías, hoteles, bares, restaurantes, salas de fiesta y cualquier otro negocio relacionado con la hostelería y otros servicios de alimentación propios de la restauración, como es la preparación de comidas para llevar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9137, L 6421, F 76, S 8, H V 137343, I/A 1 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-46