DANIELA PERLI
Informe ejecutivo de DANIELA PERLI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DANIELA PERLI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERGOLF VICTORIA SA | Liquidador | 10/06/2021 | 10/06/2021 |
INTERGOLF VICTORIA SA | Administrador Unico | 05/06/2019 | 10/06/2021 |
MARION SA | Liquidador | 08/01/2021 | 08/01/2021 |
MARION SA | Administrador Solidario | 08/10/2013 | 08/01/2021 |
MARION SA | Administrador Solidario | 22/12/2017 | 08/01/2021 |
INTERGOLF VICTORIA SA | Administrador Unico | 08/01/2014 | 05/06/2019 |
INTERGOLF VICTORIA SA | Administrador Unico | 02/08/2010 | 08/01/2014 |
MARION SA | Administrador Unico | 08/10/2013 |
VINCULACIONES DE DANIELA PERLI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DANIELA PERLI
Empresa: INTERGOLF VICTORIA SA
Liquidador
- Daniela Perli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20691 , F 28, S 8, H B 9370, I/A 12 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
Empresa: INTERGOLF VICTORIA SA
Administrador Unico
- Daniela Perli
Liquidador
- Daniela Perli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20691 , F 28, S 8, H B 9370, I/A 12 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
Empresa: MARION SA
Liquidador
- Daniela Perli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26405 , F 213, S 8, H B 103531, I/A 18 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-08
Empresa: MARION SA
Administrador Solidario
- Daniela Perli
- Werner Gerhard Glasa
Liquidador
- Daniela Perli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26405 , F 213, S 8, H B 103531, I/A 18 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-08
Empresa: INTERGOLF VICTORIA SA
Administrador Unico
- Daniela Perli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20691 , F 27, S 8, H B 9370, I/A 11 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-08
Empresa: INTERGOLF VICTORIA SA
Administrador Unico
- Daniela Perli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20691 , F 27, S 8, H B 9370, I/A 10 N (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-08
Empresa: MARION SA
Administrador Solidario
- Daniela Perli
- Werner Gerhard Glasa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26405 , F 212, S 8, H B 103531, I/A 16 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-08
Empresa: INTERGOLF VICTORIA SA
Administrador Unico
- Daniela Perli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20691 , F 27, S 8, H B 9370, I/A 10 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Empresa: MARION SA
Administrador Solidario
- Daniela Perli
- Werner Gerhard Glasa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26405 , F 212, S 8, H B 103531, I/A 14 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-08
Empresa: MARION SA
Administrador Unico
- Daniela Perli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26405 , F 212, S 8, H B 103531, I/A 14 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-08
VER MAS ACTOS
Información de DANIELA PERLI
Mostramos los datos de DANIELA PERLI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DANIELA PERLI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos