INTERGOLF VICTORIA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balmes, 188
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTERGOLF VICTORIA SA
CIF A59677575
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INTERGOLF VICTORIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERGOLF VICTORIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Daniela Perli | Liquidador | 10/06/2021 | 10/06/2021 |
Daniela Perli | Administrador Unico | 05/06/2019 | 10/06/2021 |
Daniela Perli | Administrador Unico | 08/01/2014 | 05/06/2019 |
Daniela Perli | Administrador Unico | 02/08/2010 | 08/01/2014 |
Iannuzzo Averino Alicia Estela | Apoderado | 15/10/2010 | |
Valerio Augusto Berti | Administrador Unico | 20/07/2010 | 02/08/2010 |
Valerio Augusto Berti | Administrador | 20/07/2010 |
ACTOS BORME DE INTERGOLF VICTORIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20691 , F 28, S 8, H B 9370, I/A 12 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20691 , F 28, S 8, H B 9370, I/A 12 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20691 , F 28, S 8, H B 9370, I/A 12 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20691 , F 27, S 8, H B 9370, I/A 11 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20691 , F 27, S 8, H B 9370, I/A 10 N (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20691 , F 27, S 8, H B 9370, I/A 10 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
- CL BALMES Num.188 P.6 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20691 , F 27, S 8, H B 9370, I/A 9 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-151-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20691 , F 27, S 8, H B 9370, I/A 8 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08