WERNER GERHARD GLASA
Informe ejecutivo de WERNER GERHARD GLASA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE WERNER GERHARD GLASA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARION SA | Apoderado | 27/09/2012 | 08/01/2021 |
MARION SA | Administrador Solidario | 08/10/2013 | 08/01/2021 |
MARION SA | Administrador Solidario | 22/12/2017 | 08/01/2021 |
VINCULACIONES DE WERNER GERHARD GLASA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WERNER GERHARD GLASA
Empresa: MARION SA
Administrador Solidario
- Daniela Perli
- Werner Gerhard Glasa
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26405 , F 213, S 8, H B 103531, I/A 18 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-08
Empresa: MARION SA
Administrador Solidario
- Daniela Perli
- Werner Gerhard Glasa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26405 , F 212, S 8, H B 103531, I/A 16 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-08
Empresa: MARION SA
Administrador Solidario
- Daniela Perli
- Werner Gerhard Glasa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26405 , F 212, S 8, H B 103531, I/A 14 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-08
Empresa: MARION SA
Apoderado
- Werner Gerhard Glasa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26405 , F 211, S 8, H B 103531, I/A 13 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-08
Información de WERNER GERHARD GLASA
Mostramos los datos de WERNER GERHARD GLASA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WERNER GERHARD GLASA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos