CUELLAR IBAÑEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de CUELLAR IBAÑEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CUELLAR IBAÑEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS ENERGETICOS CUMEL SL | Administrador Solidario | 19/02/2020 |
VINCULACIONES DE CUELLAR IBAÑEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUELLAR IBAÑEZ FRANCISCO
Empresa: LA SALGUERA SL
Liquidador Unico
- Cuellar Ibañez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6436, L 3741, F 58, S 8, H V 67842, I/A 4 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-46
Empresa: LA SALGUERA SL
Administrador Unico
- Cuellar Ibañez Francisco
Liquidador Unico
- Cuellar Ibañez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6436, L 3741, F 58, S 8, H V 67842, I/A 4 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-46
Empresa: A C TECNIBAT SL
Apoderado Solidario
- Cuellar Ibañez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7926, L 5221, F 51, S 8, H V 99547, I/A 9 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-46
Empresa: SERVICIOS ENERGETICOS CUMEL SL
Administrador Solidario
- Cuellar Ibañez Francisco
- Melchor Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10793, L 8072, F 83, S 8, H V 191767, I/A 1 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-46
Empresa: A C TECNIBAT SL
Apoderado Solidario
- Cuellar Ibañez Francisco
- Lopez Bellido Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7926, L 5221, F 51, S 8, H V 99547, I/A 8 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-163-46
Empresa: TECNIBAT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bastanchuri Recuero Juan Francisco
- Cuellar Ibañez Francisco
- Tort Marti Rosa
- Tort Siurana Rafael
- Tort Siurana Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3816, L 1128, F 59, S 8, H V 15404, I/A 14 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-46
Empresa: TECNIBAT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bastanchuri Recuero Juan Francisco
- Cuellar Ibañez Francisco
- Tort Marti Rosa
- Tort Siurana Rafael
- Tort Siurana Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3816, L 1128, F 57, S 8, H V 15404, I/A 11 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-46
Información de CUELLAR IBAÑEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de CUELLAR IBAÑEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUELLAR IBAÑEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos