TORT MARTI ROSA
Informe ejecutivo de TORT MARTI ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TORT MARTI ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A C TECNIBAT SL | Apoderado | 29/11/2012 | 02/02/2022 |
A C TECNIBAT SL | Administrador Unico | 04/03/2013 | 02/02/2022 |
TECNIBAT SA | Apoderado | 29/11/2012 | 08/07/2021 |
TECNIBAT SA | Administrador Unico | 15/01/2018 | 08/07/2021 |
TECNIBAT SA | Consejero Delegado | 02/05/2013 | 15/01/2018 |
TECNIBAT SA | Consejero | 02/05/2013 | 15/01/2018 |
VINCULACIONES DE TORT MARTI ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORT MARTI ROSA
Empresa: TECNIBAT SA
Administrador Unico
- Tort Marti Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3816, L 1128, F 60, S 8, H V 15404, I/A 17 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-46
Empresa: TECNIBAT SA
Administrador Unico
- Tort Marti Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3816, L 1128, F 59, S 8, H V 15404, I/A 14 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-46
Empresa: TECNIBAT SA
Consejero Delegado
- Tort Marti Rosa
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3816, L 1128, F 59, S 8, H V 15404, I/A 14 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-46
Empresa: TECNIBAT SA
Consejero Delegado
- Tort Marti Rosa
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3816, L 1128, F 57, S 8, H V 15404, I/A 11 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-46
Empresa: A C TECNIBAT SL
Administrador Unico
- Tort Marti Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7926, L 5221, F 51, S 8, H V 99547, I/A 7 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-46
Empresa: A C TECNIBAT SL
Apoderado
- Tort Marti Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7926, L 5221, F 50, S 8, H V 99547, I/A 6 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-46
Empresa: TECNIBAT SA
Apoderado
- Tort Marti Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3816, L 1128, F 57, S 8, H V 15404, I/A 10 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-46
Información de TORT MARTI ROSA
Mostramos los datos de TORT MARTI ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORT MARTI ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos