LOPEZ BELLIDO CARMEN
Informe ejecutivo de LOPEZ BELLIDO CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ BELLIDO CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A C TECNIBAT SL | Apoderado Solidario | 20/08/2019 | 02/02/2022 |
TECNIBAT SA | Apoderado Solidario | 26/08/2019 | 08/07/2021 |
VINCULACIONES DE LOPEZ BELLIDO CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ BELLIDO CARMEN
Empresa: TECNIBAT SA
Apoderado Solidario
- Ferrus Marti Gabriel Vicente
- Lopez Bellido Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3816, L 1128, F 60, S 8, H V 15404, I/A 16 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-46
Empresa: A C TECNIBAT SL
Apoderado Solidario
- Cuellar Ibañez Francisco
- Lopez Bellido Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7926, L 5221, F 51, S 8, H V 99547, I/A 8 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-163-46
Información de LOPEZ BELLIDO CARMEN
Mostramos los datos de LOPEZ BELLIDO CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ BELLIDO CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos