CRESPI DE VALLDAURA MORENO PILAR
Informe ejecutivo de CRESPI DE VALLDAURA MORENO PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CRESPI DE VALLDAURA MORENO PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OKEN CAPITAL SL | Consejero | 26/04/2012 |
VINCULACIONES DE CRESPI DE VALLDAURA MORENO PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRESPI DE VALLDAURA MORENO PILAR
Empresa: BLANCO FORESTAL SL
Administrador Solidario
- Bohorquez Y De Mora Figueroa Jose
- Crespi De Valldaura Moreno Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1307 , F 15, S 8, H CA 16693, I/A 5 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-11
Empresa: ROUTING INVERSIONES SICAV
Consejero
- Bohorquez Crespi De Valldaura Ignacio
- Bohorquez Mora Figueroa Jose
- Crespi De Valldaura Moreno Pilar
Depositario
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24968 , F 92, S 8, H M 449577, I/A 14 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Empresa: ROUTING INVERSIONES SICAV
Consejero
- Bohorquez Crespi De Valldaura Ignacio
- Bohorquez Mora Figueroa Jose
- Crespi De Valldaura Moreno Pilar
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24968 , F 91, S 8, H M 449577, I/A 12 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-28
Empresa: ROUTING INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Bohorquez Crespi De Valldaura Ignacio
- Bohorquez Mora De Figueroa Jose
- Crespi De Valldaura Moreno Pilar
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24968 , F 90, S 8, H M 449577, I/A 6 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-28
Empresa: OKEN CAPITAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bohorquez Mora De Figueroa Jose
- Bustamante Letts Sandra Maria Daniela Germaine
- Crespi De Valldaura Moreno Pilar
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29895 , F 1, S 8, H M 538004, I/A 1 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-28
Información de CRESPI DE VALLDAURA MORENO PILAR
Mostramos los datos de CRESPI DE VALLDAURA MORENO PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRESPI DE VALLDAURA MORENO PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos