BOHORQUEZ CRESPI DE VALLDAURA GONZALO
Informe ejecutivo de BOHORQUEZ CRESPI DE VALLDAURA GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BOHORQUEZ CRESPI DE VALLDAURA GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OKEN CAPITAL SL | Consejero Delegado Solidario | 10/01/2013 | |
OKEN CAPITAL SL | Presidente | 10/01/2013 | |
OKEN CAPITAL SL | Consejero | 10/01/2013 |
VINCULACIONES DE BOHORQUEZ CRESPI DE VALLDAURA GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOHORQUEZ CRESPI DE VALLDAURA GONZALO
Empresa: FRACTALIA REMOTE SYSTEMS SL
Representante
- Bohorquez Crespi De Valldaura Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 243866, I/A 56 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: ROUTING INVERSIONES SICAV
Consejero
Depositario
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
Presidente
Secretario No Consejero
- Bohorquez Crespi De Valldaura Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24968 , F 92, S 8, H M 449577, I/A 14 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Empresa: FRACTALIA REMOTE SYSTEMS SL
Consejero
Representante
- Bohorquez Crespi De Valldaura Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38633 , F 112, S 8, H M 243866, I/A 51 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
Empresa: FRACTALIA REMOTE SYSTEMS SL
Consejero
- Bohorquez Crespi De Valldaura Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38633 , F 112, S 8, H M 243866, I/A 51 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
Empresa: FRACTALIA REMOTE SYSTEMS SL
Consejero
- Bohorquez Crespi De Valldaura Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19983 , F 217, S 8, H M 243866, I/A 25 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-165-28
Empresa: OKEN CAPITAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Bohorquez Crespi De Valldaura Gonzalo
Consejero
- Bohorquez Crespi De Valldaura Gonzalo
Presidente
- Bohorquez Crespi De Valldaura Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29895 , F 3, S 8, H M 538004, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Información de BOHORQUEZ CRESPI DE VALLDAURA GONZALO
Mostramos los datos de BOHORQUEZ CRESPI DE VALLDAURA GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOHORQUEZ CRESPI DE VALLDAURA GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos