BOHORQUEZ MORA DE FIGUEROA JOSE
Informe ejecutivo de BOHORQUEZ MORA DE FIGUEROA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BOHORQUEZ MORA DE FIGUEROA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROUTING INVERSIONES SICAV | Presidente | 10/07/2013 | 24/10/2022 |
ROUTING INVERSIONES SICAV | Consejero Delegado | 10/07/2013 | 24/10/2022 |
ROUTING INVERSIONES SICAV | Consejero | 10/07/2013 | 24/10/2022 |
OKEN CAPITAL SL | Presidente | 26/04/2012 | 10/01/2013 |
OKEN CAPITAL SL | Consejero | 26/04/2012 | 10/01/2013 |
VINCULACIONES DE BOHORQUEZ MORA DE FIGUEROA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOHORQUEZ MORA DE FIGUEROA JOSE
Empresa: ROUTING INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
- Bohorquez Mora De Figueroa Jose
Consejero
- Bohorquez Crespi De Valldaura Ignacio
- Bohorquez Mora De Figueroa Jose
- Crespi De Valldaura Moreno Pilar
Presidente
- Bohorquez Mora De Figueroa Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24968 , F 90, S 8, H M 449577, I/A 6 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-28
Empresa: OKEN CAPITAL SL
Consejero
- Bohorquez Mora De Figueroa Jose
Presidente
- Bohorquez Mora De Figueroa Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29895 , F 3, S 8, H M 538004, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Empresa: OKEN CAPITAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bohorquez Mora De Figueroa Jose
- Bustamante Letts Sandra Maria Daniela Germaine
- Crespi De Valldaura Moreno Pilar
Presidente
- Bohorquez Mora De Figueroa Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29895 , F 1, S 8, H M 538004, I/A 1 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-28
Información de BOHORQUEZ MORA DE FIGUEROA JOSE
Mostramos los datos de BOHORQUEZ MORA DE FIGUEROA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOHORQUEZ MORA DE FIGUEROA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos