CORRAL MENCHACA SIMON ANDRES
Informe ejecutivo de CORRAL MENCHACA SIMON ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORRAL MENCHACA SIMON ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA | Apoderado | 22/03/2017 | 20/02/2018 |
FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA | Vicepresidente | 25/10/2016 | 02/02/2018 |
FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA | Consejero | 25/10/2016 | 02/02/2018 |
FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA | Apoderado Mancomunado | 25/03/2014 | 22/03/2017 |
FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA | Consejero | 25/09/2012 | 25/10/2016 |
FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA | Secretario | 25/09/2012 | 25/10/2016 |
FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA | Apoderado | 24/10/2012 | 25/03/2014 |
VINCULACIONES DE CORRAL MENCHACA SIMON ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORRAL MENCHACA SIMON ANDRES
Empresa: FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA
Apoderado
- Corral Menchaca Simon Andres
- Escudero Elorza Pablo
- Ochoa De Retana Barrutieta Carlos Maria Isidro
- Velar Arriola Eneko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 224, S 8, H BI 14157, I/A 36 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-48
Empresa: FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA
Consejero
- Corral Menchaca Simon Andres
Vicepresidente
- Corral Menchaca Simon Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 224, S 8, H BI 14157, I/A 35 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-48
Empresa: FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA
Apoderado
- Corral Menchaca Simon Andres
- Escudero Elorza Pablo
- Ochoa De Retana Barrutieta Carlos Maria Isidro
- Velar Arriola Eneko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 224, S 8, H BI 14157, I/A 34 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-48
Empresa: FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA
Apoderado Mancomunado
- Corral Menchaca Simon Andres
- Domarco Nieto Jose Luis
- Escudero Elorza Pablo
- Ochoa De Retana Barrutieta Carlos Maria Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 224, S 8, H BI 14157, I/A 34 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-48
Empresa: FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA
Consejero
- Arteche Capanaga Francisco Javier
- Corral Menchaca Simon Andres
- Gomez Rodriguez Manuel
- Ochoa De Retana Barrutieta Carlos Maria Isidro
- Velar Arriola Eneko
Secretario
Vicepresidente
- Corral Menchaca Simon Andres
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 222, S 8, H BI 14157, I/A 32 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-213-48
Empresa: FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA
Consejero
- Corral Menchaca Simon Andres
- Domarco Nieto Jose Luis
- Larrinaga Urien Mauricio
- Ochoa De Retana Barrutieta Carlos Maria Isidro
- Velar Arriola Eneko
Presidente
Secretario
- Corral Menchaca Simon Andres
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 222, S 8, H BI 14157, I/A 32 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-213-48
Empresa: FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA
Apoderado Mancomunado
- Corral Menchaca Simon Andres
- Domarco Nieto Jose Luis
- Escudero Elorza Pablo
- Ochoa De Retana Barrutieta Carlos Maria Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 222, S 8, H BI 14157, I/A 31 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-48
Empresa: FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA
Apoderado
- Corral Menchaca Simon Andres
- Domarco Nieto Jose Luis
- Ochoa De Retana Barrutieta Carlos Maria Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 222, S 8, H BI 14157, I/A 31 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-48
Empresa: FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA
Apoderado
- Corral Menchaca Simon Andres
- Domarco Nieto Jose Luis
- Goenaga Eizaguirre Xabier
- Ochoa De Retana Barrutieta Carlos Maria Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 209, S 8, H BI 14157, I/A 28 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-48
Empresa: FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA
Consejero
- Corral Menchaca Simon Andres
- Domarco Nieto Jose Luis
- Larrinaga Urien Mauricio
- Ochoa De Retana Barrutieta Carlos Maria Isidro
- Velar Arriola Eneko
Presidente
Secretario
- Corral Menchaca Simon Andres
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 209, S 8, H BI 14157, I/A 27 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-48
VER MAS ACTOS
Información de CORRAL MENCHACA SIMON ANDRES
Mostramos los datos de CORRAL MENCHACA SIMON ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORRAL MENCHACA SIMON ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos