DOMARCO NIETO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de DOMARCO NIETO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOMARCO NIETO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA | Apoderado Mancomunado | 25/03/2014 | 22/03/2017 |
FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA | Presidente | 25/09/2012 | 25/10/2016 |
FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA | Consejero | 25/09/2012 | 25/10/2016 |
FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA | Apoderado | 24/10/2012 | 25/03/2014 |
FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA | Apoderado Mancomunado | 24/10/2012 |
VINCULACIONES DE DOMARCO NIETO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMARCO NIETO JOSE LUIS
Empresa: FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA
Apoderado Mancomunado
- Corral Menchaca Simon Andres
- Domarco Nieto Jose Luis
- Escudero Elorza Pablo
- Ochoa De Retana Barrutieta Carlos Maria Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 224, S 8, H BI 14157, I/A 34 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-48
Empresa: FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA
Consejero
Presidente
- Domarco Nieto Jose Luis
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 222, S 8, H BI 14157, I/A 32 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-213-48
Empresa: FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA
Apoderado Mancomunado
- Corral Menchaca Simon Andres
- Domarco Nieto Jose Luis
- Escudero Elorza Pablo
- Ochoa De Retana Barrutieta Carlos Maria Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 222, S 8, H BI 14157, I/A 31 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-48
Empresa: FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA
Apoderado
- Corral Menchaca Simon Andres
- Domarco Nieto Jose Luis
- Ochoa De Retana Barrutieta Carlos Maria Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 222, S 8, H BI 14157, I/A 31 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-48
Empresa: FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA
Apoderado
- Corral Menchaca Simon Andres
- Domarco Nieto Jose Luis
- Goenaga Eizaguirre Xabier
- Ochoa De Retana Barrutieta Carlos Maria Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 209, S 8, H BI 14157, I/A 28 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-48
Empresa: FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA
Apoderado Mancomunado
- Abaunza Garate Francisco Javier
- Domarco Nieto Jose Luis
- Goenaga Eizaguirre Xabier
- Urien Arrizabalaga Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 209, S 8, H BI 14157, I/A 28 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-48
Empresa: FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA
Consejero
Presidente
- Domarco Nieto Jose Luis
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 209, S 8, H BI 14157, I/A 27 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-48
Empresa: FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA
Consejero
Presidente
- Domarco Nieto Jose Luis
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 209, S 8, H BI 14157, I/A 27 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-48
Información de DOMARCO NIETO JOSE LUIS
Mostramos los datos de DOMARCO NIETO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMARCO NIETO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos