ARTECHE CAPANAGA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de ARTECHE CAPANAGA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARTECHE CAPANAGA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOBARRI CASTING IDEAS SL | Apoderado | 21/04/2023 | |
INNOBARRI CASTING IDEAS SL | Consejero | 21/04/2023 | |
ARTEAGA GLOBAL ENTERPRISE SL | Apoderado | 20/12/2022 | |
ARTEAGA GLOBAL ENTERPRISE SL | Consejero | 19/12/2022 | |
FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA | Consejero | 23/11/2021 |
VINCULACIONES DE ARTECHE CAPANAGA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARTECHE CAPANAGA FRANCISCO JAVIER
Empresa: INNOBARRI CASTING IDEAS SL
Apoderado
- Alcibar Alberdi Amaia
- Arteche Capanaga Francisco Javier
- Escudero Elorza Pablo
- Ochoa De Retana Barrutieta Carlos Maria Isidro
- Velar Arriola Eneko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6073 , F 81, S 8, H BI 78292, I/A 4 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-48
Empresa: INNOBARRI CASTING IDEAS SL
Consejero
- Abaunza Forniers Francisco Javier
- Arteche Capanaga Francisco Javier
- Jorge Fariña Juan Ramon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6073 , F 80, S 8, H BI 78292, I/A 3 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-48
Empresa: ARTEAGA GLOBAL ENTERPRISE SL
Apoderado
- Arteche Capanaga Francisco Javier
- Escudero Elorza Pablo
- Ochoa De Retana Barrutieta Carlos Maria Isidro
- Velar Arriola Eneko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6145 , F 143, S 8, H BI 79776, I/A 2 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-48
Empresa: ARTEAGA GLOBAL ENTERPRISE SL
Consejero
- Abaunza Forniers Francisco Javier
- Arteche Capanaga Francisco Javier
- Jorge Fariña Juan Ramon
- Ochoa De Retana Barrutieta Carlos Maria Isidro
- Velar Arriola Eneko
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6145 , F 137, S 8, H BI 79776, I/A 1 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-48
Empresa: FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA
Consejero
- Abaunza Forniers Francisco Javier
- Arteche Capanaga Francisco Javier
- Jorge Fariña Juan Ramon
- Ochoa De Retana Barrutieta Carlos Maria Isidro
- Velar Arriola Eneko
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 225, S 8, H BI 14157, I/A 38 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-48
Empresa: FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA
Consejero
- Arteche Capanaga Francisco Javier
- Gomez Rodriguez Manuel
- Jorge Fariña Juan Ramon
- Ochoa De Retana Barrutieta Carlos Maria Isidro
- Velar Arriola Eneko
Secretario
Vicesecret.
- Arteche Capanaga Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 225, S 8, H BI 14157, I/A 38 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-48
Empresa: FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO SA
Consejero
- Arteche Capanaga Francisco Javier
- Corral Menchaca Simon Andres
- Gomez Rodriguez Manuel
- Ochoa De Retana Barrutieta Carlos Maria Isidro
- Velar Arriola Eneko
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Arteche Capanaga Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3706 , F 222, S 8, H BI 14157, I/A 32 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-213-48
Información de ARTECHE CAPANAGA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de ARTECHE CAPANAGA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARTECHE CAPANAGA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos