CONTRERAS SCHNEIDER EUGENIO
Informe ejecutivo de CONTRERAS SCHNEIDER EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CONTRERAS SCHNEIDER EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIBUR DESARROLLOS SL | Consejero | 13/01/2012 | 01/06/2016 |
COMUNIDADES Y PROYECTOS INMOBILIARIOS SA | Liquidador | 09/04/2013 | 09/04/2013 |
COMUNIDADES Y PROYECTOS INMOBILIARIOS SA | Consejero Delegado Solidario | 23/10/2010 | 09/04/2013 |
COMUNIDADES Y PROYECTOS INMOBILIARIOS SA | Presidente | 23/10/2010 | 09/04/2013 |
COMUNIDADES Y PROYECTOS INMOBILIARIOS SA | Consejero | 23/10/2010 | 09/04/2013 |
CHAMARTIN SA | Consejero | 01/09/2011 |
VINCULACIONES DE CONTRERAS SCHNEIDER EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONTRERAS SCHNEIDER EUGENIO
Empresa: SIBUR DESARROLLOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Contreras Schneider Eugenio
- Garcia Luengo Calafell Jose Antonio
- Garcia Luengo Vicente Jorge
- Lopez De Elorriaga Muñoz Jose Ramon
- Saez Luco Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29493 , F 114, S 8, H M 530780, I/A 4 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-28
Liquidador
- Contreras Schneider Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21891 , F 157, S 8, H M 64684, I/A 15 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-28
Consejero Delegado Solidario
- Contreras Schneider Eugenio
- Ynzenga Bird Amparo
Consejero
- Contreras Schneider Eugenio
- Contreras Ynzenga Eva
- Contreras Ynzenga Guillermo
- Contreras Ynzenga Rafael
- Ynzenga Bird Amparo
Liquidador
- Contreras Schneider Eugenio
Presidente
- Contreras Schneider Eugenio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21891 , F 157, S 8, H M 64684, I/A 15 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-28
Empresa: SIBUR DESARROLLOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Contreras Schneider Eugenio
- Garcia Luengo Calafell Jose Antonio
- Garcia Luengo Vicente Jorge
- Lopez De Elorriaga Muñoz Jose Ramon
- Saez Luco Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29493 , F 110, S 8, H M 530780, I/A 1 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Empresa: CHAMARTIN SA
Consejero
- Contreras Schneider Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22319 , F 132, S 8, H M 58874, I/A 22 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-28
Consejero Delegado Solidario
- Contreras Schneider Eugenio
- Ynzenga Bird Amparo
Consejero
- Contreras Schneider Eugenio
- Contreras Ynzenga Eva
- Contreras Ynzenga Guillermo
- Contreras Ynzenga Rafael
- Ynzenga Bird Amparo
Presidente
- Contreras Schneider Eugenio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21891 , F 156, S 8, H M 64684, I/A 14 (23/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-28
Información de CONTRERAS SCHNEIDER EUGENIO
Mostramos los datos de CONTRERAS SCHNEIDER EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONTRERAS SCHNEIDER EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos