SIBUR DESARROLLOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Caleruega, 74
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SIBUR DESARROLLOS SL
CIF B86367802
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 29/12/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SIBUR DESARROLLOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIBUR DESARROLLOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Luengo Calafell Jose Antonio | Apoderado | 05/12/2016 | 30/01/2024 |
Garcia Luengo Calafell Jose Antonio | Consejero Delegado Solidario | 09/03/2022 | 30/01/2024 |
Garcia Luengo Calafell Jose Antonio | Presidente | 09/03/2022 | 30/01/2024 |
Garcia Luengo Calafell Jose Antonio | Liquidador | 30/01/2024 | 30/01/2024 |
Garcia Luengo Calafell Jose Antonio | Consejero | 01/06/2016 | 30/01/2024 |
Garcia Luengo Vicente Jorge | Apoderado | 19/01/2012 | 30/01/2024 |
Garcia Luengo Vicente Marcos | Consejero | 01/06/2016 | 30/01/2024 |
Lopez De Elorriaga Muñoz Jose Ramon | Consejero Delegado Solidario | 09/03/2022 | 30/01/2024 |
Lopez De Elorriaga Muñoz Jose Ramon | Secretario | 01/06/2016 | 30/01/2024 |
Lopez De Elorriaga Muñoz Jose Ramon | Consejero | 01/06/2016 | 30/01/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SIBUR DESARROLLOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29493 , F 115, S 8, H M 530780, I/A 7 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29493 , F 115, S 8, H M 530780, I/A 7 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29493 , F 115, S 8, H M 530780, I/A 7 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29493 , F 115, S 8, H M 530780, I/A 7 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29493 , F 115, S 8, H M 530780, I/A 6 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-28
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29493 , F 115, S 8, H M 530780, I/A 6 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29493 , F 114, S 8, H M 530780, I/A 5 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29493 , F 114, S 8, H M 530780, I/A 4 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29493 , F 114, S 8, H M 530780, I/A 4 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29493 , F 113, S 8, H M 530780, I/A 3 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28