COMUNIDADES Y PROYECTOS INMOBILIARIOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Madre de Dios, 2
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMUNIDADES Y PROYECTOS INMOBILIARIOS SA
CIF A78254935
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE COMUNIDADES Y PROYECTOS INMOBILIARIOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMUNIDADES Y PROYECTOS INMOBILIARIOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Contreras Schneider Eugenio | Liquidador | 09/04/2013 | 09/04/2013 |
Contreras Schneider Eugenio | Consejero Delegado Solidario | 23/10/2010 | 09/04/2013 |
Contreras Schneider Eugenio | Presidente | 23/10/2010 | 09/04/2013 |
Contreras Schneider Eugenio | Consejero | 23/10/2010 | 09/04/2013 |
Contreras Ynzenga Eva | Consejero | 23/10/2010 | 09/04/2013 |
Contreras Ynzenga Guillermo | Consejero | 23/10/2010 | 09/04/2013 |
Contreras Ynzenga Rafael | Consejero | 23/10/2010 | 09/04/2013 |
Ynzenga Bird Amparo | Secretario | 23/10/2010 | 09/04/2013 |
Ynzenga Bird Amparo | Consejero Delegado Solidario | 23/10/2010 | 09/04/2013 |
Ynzenga Bird Amparo | Consejero | 23/10/2010 | 09/04/2013 |
ACTOS BORME DE COMUNIDADES Y PROYECTOS INMOBILIARIOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21891 , F 157, S 8, H M 64684, I/A 15 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21891 , F 157, S 8, H M 64684, I/A 15 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21891 , F 157, S 8, H M 64684, I/A 15 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21891 , F 157, S 8, H M 64684, I/A 15 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21891 , F 156, S 8, H M 64684, I/A 14 (23/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-83-28
- C/ MADRE DE DIOS NUMERO 2 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21891 , F 156, S 8, H M 64684, I/A 13 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-28