CODON CORNEJO LUIS JAVIER
Informe ejecutivo de CODON CORNEJO LUIS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CODON CORNEJO LUIS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPGEMINI ESPAÑA SL | Apoderado | 24/03/2023 | |
ALTRAN INNOVACION SL | Apoderado Solidario | 08/11/2018 | |
ALTRAN INNOVACION SL | Apoderado Solidario | 16/05/2011 |
VINCULACIONES DE CODON CORNEJO LUIS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CODON CORNEJO LUIS JAVIER
Empresa: CAPGEMINI ESPAÑA SL
Apoderado
- Agueda Domingo Maria De Las Mercedes
- Cabello Bueno Ana Maria
- Codon Cornejo Luis Javier
- Diaz De Teran Luis Manuel
- Diaz Dominguez Santiago
- Escola Carreras Maria Merce
- Garcia Deago Violeta
- Izquierdo De Francisco Hector
- Marinas Mate Monica
- Perea Laurent
- Rico Gutierrez Juan Luis
- Salas Perez Antonio Tomas
- Sanchez Ruiz Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44311 , F 106, S 8, H M 287781, I/A 141 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-28
Empresa: ALTRAN INNOVACION SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45808 , F 3, S 8, H B 432675, I/A 92 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-08
Empresa: ALTRAN INNOVACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26182 , F 170, S 8, H M 119984, I/A 40 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Empresa: ALTRAN TECNOLOGIA E INNOVACION SL
Apoderado
- Codon Cornejo Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26016 , F 129, S 8, H M 468982, I/A 14 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-28
Información de CODON CORNEJO LUIS JAVIER
Mostramos los datos de CODON CORNEJO LUIS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CODON CORNEJO LUIS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos