CABELLO BUENO ANA MARIA
Informe ejecutivo de CABELLO BUENO ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CABELLO BUENO ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPGEMINI ESPAÑA SL | Apoderado | 24/03/2023 | |
ECOSAT AIRSHIPS SL | Apoderado | 07/12/2021 | |
ACIE AGENCIA DE CERTIFICACION ESPAÑOLA SL | Apoderado | 16/08/2021 | |
ALTRAN INNOVACION SL | Apoderado Solidario | 29/06/2021 | |
ALTRAN INNOVACION SL | Apoderado | 14/11/2011 | |
ALTRAN INNOVACION SL | Apoderado | 11/05/2010 | |
ALTRAN INNOVACION SL | Apoderado | 24/02/2009 |
VINCULACIONES DE CABELLO BUENO ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABELLO BUENO ANA MARIA
Empresa: CAPGEMINI ESPAÑA SL
Apoderado
- Agueda Domingo Maria De Las Mercedes
- Cabello Bueno Ana Maria
- Codon Cornejo Luis Javier
- Diaz De Teran Luis Manuel
- Diaz Dominguez Santiago
- Escola Carreras Maria Merce
- Garcia Deago Violeta
- Izquierdo De Francisco Hector
- Marinas Mate Monica
- Perea Laurent
- Rico Gutierrez Juan Luis
- Salas Perez Antonio Tomas
- Sanchez Ruiz Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44311 , F 106, S 8, H M 287781, I/A 141 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-28
Empresa: ECOSAT AIRSHIPS SL
Apoderado
- Cabello Bueno Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 121, S 8, H LE 26720, I/A 13 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-24
Apoderado
- Cabello Bueno Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28464 , F 117, S 8, H M 230284, I/A 47 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
Empresa: ALTRAN INNOVACION SL
Apoderado Solidario
- Cabello Bueno Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47225 , F 46, S 8, H B 432675, I/A 120 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-08
Empresa: ALTRAN INNOVACION SL
Apoderado
- Cabello Bueno Ana Maria
- De-la-iglesia Moreno Raquel
- Pachon Castro Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28787 , F 206, S 8, H M 119984, I/A 44 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-28
Empresa: ALTRAN INNOVACION SL
Apoderado
- Cabello Bueno Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26182 , F 163, S 8, H M 119984, I/A 37 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-28
Apoderado
- Cabello Bueno Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26182 , F 160, S 8, H M 119984, I/A 31 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-28
Información de CABELLO BUENO ANA MARIA
Mostramos los datos de CABELLO BUENO ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABELLO BUENO ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos