ALTRAN TECNOLOGIA E INNOVACION SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ALTRAN TECNOLOGIA E INNOVACION SL
CIF U64684384
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Página Web www.altran.es
Auditor FORVIS MAZARS AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE ALTRAN TECNOLOGIA E INNOVACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALTRAN TECNOLOGIA E INNOVACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abad Marturet Luis | Apoderado | 15/12/2009 | 09/05/2011 |
ALTRAN INNOVACION SL | Administrador Unico | 09/05/2011 | |
Berge Gerald Andre Olivier Jacques | Apoderado | 19/02/2009 | 09/05/2011 |
Bermejo Sanz Fabiola | Apoderado Solidario | 15/12/2009 | 09/05/2011 |
Codon Cornejo Luis Javier | Apoderado | 17/03/2011 | 09/05/2011 |
FORVIS MAZARS AUDITORES SLP | Auditor de Cuentas Consolidado | 07/01/2009 | 09/05/2011 |
FORVIS MAZARS AUDITORES SLP | Auditor | 07/01/2009 | 09/05/2011 |
Gimeno Olmos Ana | Apoderado Solidario | 26/03/2009 | 09/05/2011 |
Lopez Vives Diana | Apoderado Solidario | 26/03/2009 | 09/05/2011 |
Magarzo Rubio Jose Ramon | Representante | 09/05/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALTRAN TECNOLOGIA E INNOVACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26016 , F 129, S 8, H M 468982, I/A 15 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26016 , F 129, S 8, H M 468982, I/A 15 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26016 , F 129, S 8, H M 468982, I/A 15 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-61-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-61-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26016 , F 129, S 8, H M 468982, I/A 14 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26016 , F 129, S 8, H M 468982, I/A 14 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-28
- Subsanación para aclarar que la entidad "MAZARS AUDITORES, S. L." no fue nombrada para realizar la auditoria de las cuentas individuales y consolidadas de la sociedad, sino únicamente para realizar la auditoría de las CUENTAS INDIVIDUALES de aquélla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26016 , F 128, S 8, H M 468982, I/A 13 (24/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26016 , F 127, S 8, H M 468982, I/A 12 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26016 , F 127, S 8, H M 468982, I/A 11 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-28