COBOS FRANCO INMACULADA
Informe ejecutivo de COBOS FRANCO INMACULADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COBOS FRANCO INMACULADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEMATIC LOGISTIC SYSTEMS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/05/2015 | 10/02/2021 |
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE ESPAÑA SL | Apoderado | 02/03/2015 | |
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE ESPAÑA SL | Apoderado | 21/07/2009 | 25/01/2011 |
VINCULACIONES DE COBOS FRANCO INMACULADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COBOS FRANCO INMACULADA
Empresa: DEMATIC LOGISTIC SYSTEMS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cobos Franco Inmaculada
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22519 , F 209, S 8, H M 402477, I/A 47 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-28
Empresa: DEMATIC LOGISTIC SYSTEMS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cobos Franco Inmaculada
- Garcia Ugena Jose Pablo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22519 , F 196, S 8, H M 402477, I/A 29 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-28
Empresa: COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089 , F 184, S 8, H Z 57923, I/A 3 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-50
Empresa: COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE ESPAÑA SL
Apoderado
- Cobos Franco Inmaculada
- Gimenez Carabias Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26702 , F 130, S 8, H M 75649, I/A 104 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-24-28
Empresa: COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE ESPAÑA SL
Apoderado
- Cobos Franco Inmaculada
- Gimenez Carabias Ana Isabel
- Murillo Gallego Carlos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12798 , F 225, S 8, H M 75649, I/A 101 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-28
Información de COBOS FRANCO INMACULADA
Mostramos los datos de COBOS FRANCO INMACULADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COBOS FRANCO INMACULADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos