CRESPO MORALES MERCEDES
Informe ejecutivo de CRESPO MORALES MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE CRESPO MORALES MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STANDARD HYDRAULICS GROUP SL | Secretario No Consejero | 04/03/2022 | |
BCP SECURITIES SOCIEDAD DE VALORES SA | Secretario No Consejero | 12/06/2012 | |
KIRWAN ESPAÑOLA SA | Apoderado | 18/04/2012 |
VINCULACIONES DE CRESPO MORALES MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRESPO MORALES MERCEDES
Empresa: HIDROGAS CANALIZACIONES SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Crespo Morales Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47762 , F 38, S 8, H B 65406, I/A 60 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-08
Empresa: IEE21 EUROPE SL
Consejero
Secretario No Consejero
- Crespo Morales Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48205 , F 7, S 8, H B 575840, I/A 7 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-08
Empresa: HIDROSTANDARD DEL MEDITERRANEO SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Crespo Morales Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47817 , F 146, S 8, H B 219530, I/A 32 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-08
Empresa: STANDARD HIDRAULICA SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Crespo Morales Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47762 , F 44, S 8, H B 134843, I/A 78 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-08
Empresa: GRASS VALLEY SPAIN SA
Secretario No Consejero
- Crespo Morales Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35803 , F 162, S 8, H M 265740, I/A 66 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-28
Empresa: STERIS IBERIA SA
Secretario
- Crespo Morales Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32438 , F 159, S 8, H M 103854, I/A 49 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-28
Empresa: HAUCK HEAT TREATMENT ZARAGOZA SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Crespo Morales Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3340 , F 174, S 8, H Z 2138, I/A 44 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-50
Empresa: U HOSTELS ALBERGUES JUVENILES SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
- Crespo Morales Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29872 , F 213, S 8, H M 535869, I/A 4 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-28
Empresa: COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Baschwitz Rubio Pablo
- Crespo Morales Mercedes
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089 , F 184, S 8, H Z 57923, I/A 3 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-50
Empresa: COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE ESPAÑA SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Crespo Morales Mercedes
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26702 , F 135, S 8, H M 75649, I/A 115 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-28
VER MAS ACTOS
Información de CRESPO MORALES MERCEDES
Mostramos los datos de CRESPO MORALES MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRESPO MORALES MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos