BARRIO PRIETO GILBERTO
Informe ejecutivo de BARRIO PRIETO GILBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARRIO PRIETO GILBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEMATIC LOGISTIC SYSTEMS SA | Apoderado Mancomunado | 03/07/2014 | 10/02/2021 |
DEMATIC LOGISTIC SYSTEMS SA | Apoderado | 10/02/2021 | |
DEMATIC LOGISTIC SYSTEMS SA | Vicepresidente | 13/05/2016 | 11/12/2020 |
DEMATIC LOGISTIC SYSTEMS SA | Consejero | 13/05/2016 | 11/12/2020 |
VINCULACIONES DE BARRIO PRIETO GILBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRIO PRIETO GILBERTO
Empresa: DEMATIC LOGISTIC SYSTEMS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Barrio Prieto Gilberto
Apoderado
- Barrio Prieto Gilberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22519 , F 209, S 8, H M 402477, I/A 47 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-28
Empresa: DEMATIC LOGISTIC SYSTEMS SA
Consejero
- Barrio Prieto Gilberto
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Barrio Prieto Gilberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22519 , F 208, S 8, H M 402477, I/A 45 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-28
Empresa: DEMATIC LOGISTIC SYSTEMS SA
Consejero
- Alberto Lopez Garcia
- Barrio Prieto Gilberto
Secretario
Vicepresidente
- Barrio Prieto Gilberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22519 , F 203, S 8, H M 402477, I/A 35 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-28
Empresa: DEMATIC LOGISTIC SYSTEMS SA
Apoderado Mancomunado
- Barrio Prieto Gilberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22519 , F 195, S 8, H M 402477, I/A 25 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-28
Información de BARRIO PRIETO GILBERTO
Mostramos los datos de BARRIO PRIETO GILBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRIO PRIETO GILBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos