CLAVEL RUBIO JUAN ENRIQUE
Informe ejecutivo de CLAVEL RUBIO JUAN ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CLAVEL RUBIO JUAN ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERIANA FRUCHT SA | Administrador Solidario | 20/01/2015 |
VINCULACIONES DE CLAVEL RUBIO JUAN ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLAVEL RUBIO JUAN ENRIQUE
Empresa: IBERIANA FRUCHT SA
Administrador Solidario
- Clavel Rubio Juan Enrique
- Folgado Becker Carmen
- Groot Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4995, L 2303, F 18, S 8, H V 36966, I/A 17 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-46
Empresa: IBERIANA FRUCHT SA
Administrador Solidario
- Clavel Rubio Juan Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4995, L 2303, F 17, S 8, H V 36966, I/A 13 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-46
Empresa: IBERIANA FRUCHT SA
Administrador Solidario
- Clavel Rubio Juan Enrique
- Muller Franz Friedrich Josef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4995, L 2303, F 16, S 8, H V 36966, I/A 10 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-46
Empresa: IBERIANA FRUCHT SA
Administrador Solidario
- Clavel Rubio Juan Enrique
- Muller Franz Friedrich Josef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4995, L 2303, F 16, S 8, H V 36966, I/A 10 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-46
Empresa: IBERIANA FRUCHT SA
Administrador Solidario
- Clavel Rubio Juan Enrique
- Muller Franz Friedrich Josef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4995, L 2303, F 15, S 8, H V 36966, I/A 6 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-46
Empresa: IBERIANA FRUCHT SA
Administrador Solidario
- Clavel Rubio Juan Enrique
- Noll Lothar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4995, L 2303, F 15, S 8, H V 36966, I/A 6 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-46
Empresa: IBERIANA FRUCHT SA
Administrador Solidario
- Clavel Rubio Juan Enrique
- Noll Lothar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4995, L 2303, F 15, S 8, H V 36966, I/A 5 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-46
Información de CLAVEL RUBIO JUAN ENRIQUE
Mostramos los datos de CLAVEL RUBIO JUAN ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLAVEL RUBIO JUAN ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos