MULLER FRANZ FRIEDRICH JOSEF
Informe ejecutivo de MULLER FRANZ FRIEDRICH JOSEF
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MULLER FRANZ FRIEDRICH JOSEF
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERIANA FRUCHT SA | Administrador Solidario | 20/01/2015 | 07/01/2019 |
IBERIANA FRUCHT SA | Administrador Solidario | 01/06/2010 | 20/01/2015 |
VINCULACIONES DE MULLER FRANZ FRIEDRICH JOSEF
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MULLER FRANZ FRIEDRICH JOSEF
Empresa: IBERIANA FRUCHT SA
Administrador Solidario
- Muller Franz Friedrich Josef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4995, L 2303, F 17, S 8, H V 36966, I/A 13 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-46
Empresa: IBERIANA FRUCHT SA
Administrador Solidario
- Clavel Rubio Juan Enrique
- Muller Franz Friedrich Josef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4995, L 2303, F 16, S 8, H V 36966, I/A 10 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-46
Empresa: IBERIANA FRUCHT SA
Administrador Solidario
- Clavel Rubio Juan Enrique
- Muller Franz Friedrich Josef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4995, L 2303, F 16, S 8, H V 36966, I/A 10 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-46
Empresa: IBERIANA FRUCHT SA
Administrador Solidario
- Clavel Rubio Juan Enrique
- Muller Franz Friedrich Josef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4995, L 2303, F 15, S 8, H V 36966, I/A 6 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-46
Información de MULLER FRANZ FRIEDRICH JOSEF
Mostramos los datos de MULLER FRANZ FRIEDRICH JOSEF que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MULLER FRANZ FRIEDRICH JOSEF, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos