GROOT NICOLAS
Informe ejecutivo de GROOT NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GROOT NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERIANA FRUCHT SA | Administrador Solidario | 07/01/2019 | |
IBERIANA FRUCHT SA | Apoderado Mancomunado | 23/07/2018 |
VINCULACIONES DE GROOT NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GROOT NICOLAS
Empresa: IBERIANA FRUCHT SA
Administrador Solidario
- Clavel Rubio Juan Enrique
- Folgado Becker Carmen
- Groot Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4995, L 2303, F 18, S 8, H V 36966, I/A 17 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-46
Empresa: IBERIANA FRUCHT SA
Administrador Solidario
- Folgado Becker Carmen
- Francken Christian
- Groot Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4995, L 2303, F 17, S 8, H V 36966, I/A 13 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-46
Empresa: IBERIANA FRUCHT SA
Apoderado Mancomunado
- Folgado Becker Carmen
- Groot Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4995, L 2303, F 16, S 8, H V 36966, I/A 12 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-46
Empresa: IBERIANA FRUCHT SA
Apoderado Solidario
- Folgado Becker Carmen
- Groot Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4995, L 2303, F 16, S 8, H V 36966, I/A 12 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-46
Empresa: IBERIANA FRUCHT SA
Apoderado Solidario
- Folgado Becker Carmen
- Groot Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4995, L 2303, F 15, S 8, H V 36966, I/A 8 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-46
Información de GROOT NICOLAS
Mostramos los datos de GROOT NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GROOT NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos