CHOCARRO ABALOS ANGEL LUIS
Informe ejecutivo de CHOCARRO ABALOS ANGEL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CHOCARRO ABALOS ANGEL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TASCOI ADVISERS SL | Administrador Unico | 27/02/2024 | |
MADAME BUTTERFLY SL | Liquidador Mancomunado | 05/02/2021 | |
SISIFO SL | Administrador Mancomunado | 26/09/2019 | |
EL MIRADOR DE CIZUR SL | Liquidador Concursal | 03/03/2017 | |
NORTECO REPRESENTACIONES SL | Administrador Unico | 31/08/2016 | |
ACTUACIONES EXTRAMUROS SL | Apoderado | 03/03/2016 | |
CASACUBERTA VILLAMIL SL | Apoderado | 02/03/2016 | |
ACTUACIONES INTRAMUROS SL | Apoderado | 02/03/2016 | |
BESTLAW LEGAL & TAX SLP | Administrador Solidario | 23/04/2015 | |
INVERSIONES INMOBILIARIAS DACARPETO SL | Socio Unico | 02/12/2010 |
VINCULACIONES DE CHOCARRO ABALOS ANGEL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHOCARRO ABALOS ANGEL LUIS
Empresa: TASCOI ADVISERS SL
Administrador Unico
- Chocarro Abalos Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 220, S 8, H NA 37316, I/A 5 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-31
Empresa: TASCOI ADVISERS SL
Administrador Solidario
- Chocarro Abalos Angel Luis
- Garjon Parra Marian
- Lacunza Hernandez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 220, S 8, H NA 37316, I/A 5 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-31
Empresa: CREATALENT TECNOLOGIAS HUMANAS SL
Administrador Solidario
- Chocarro Abalos Angel Luis
- Garjon Parra Marian
- Lacunza Hernandez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 219, S 8, H NA 37316, I/A 3 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-31
Empresa: CREATALENT TECNOLOGIAS HUMANAS SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 219, S 8, H NA 37316, I/A 3 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-31
Empresa: DAFI SL
Consejero Delegado
- Chocarro Abalos Angel Luis
- Figueras Dotti Cabot Jose Maria
Consejero
Presidente
Secretario
- Chocarro Abalos Angel Luis
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 386 , F 53, S 8, H NA 8541, I/A 21 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-31
Empresa: ENTIDAD FIDUCIARIA DE INVERSIONES SL
Consejero Delegado Solidario
- Chocarro Abalos Angel Luis
- Figueras Dotti Cabot Jose Maria
Consejero
Presidente
Secretario
- Chocarro Abalos Angel Luis
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 295 , F 96, S 8, H NA 6419, I/A 26 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-31
Empresa: MADAME BUTTERFLY SL
Liquidador Mancomunado
- Chocarro Abalos Angel Luis
- Garjon Parra Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 25, S 8, H NA 20907, I/A 4 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-31
Empresa: SISIFO SL
Administrador Mancomunado
- Chocarro Abalos Angel Luis
- Garjon Parra Marian
- Zola Jacek Tomasz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 114, S 8, H NA 29001, I/A 5 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-31
Empresa: CREATALENT TECNOLOGIAS HUMANAS SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 217, S 8, H NA 37316, I/A 1 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-31
Empresa: EL MIRADOR DE CIZUR SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EL MIRADOR DE CIZUR SL
Nif:B31875164
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Chocarro Abalos Angel Luis
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE PAMPLONA
Número:1
Juez / Ponente:VICTORIA RUBIO JIMENEZ
Fecha de Resolución:06/10/2016
Número Procedimiento Concursal:346/2016
Datos Registrales:
Tomo:
1194
Libro:
0
Folio:
104
Hoja:
8-23874
Inscripción:
2
Fecha Inscripción03/03/2017
Registro:Registro Mercantil de Navarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1194 , F 104, S 8, H NA 23874, I/A 2 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-31
VER MAS ACTOS
Información de CHOCARRO ABALOS ANGEL LUIS
Mostramos los datos de CHOCARRO ABALOS ANGEL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHOCARRO ABALOS ANGEL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos