DE ARAOZ EZPELETA MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de DE ARAOZ EZPELETA MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE ARAOZ EZPELETA MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PINTURAS VASCO NAVARRAS SL | Administrador Mancomunado | 04/08/2022 | |
BAZTAN GESTION SL | Liquidador Unico | 10/12/2021 |
VINCULACIONES DE DE ARAOZ EZPELETA MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ARAOZ EZPELETA MARIA CRISTINA
Empresa: CREATALENT TECNOLOGIAS HUMANAS SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 219, S 8, H NA 37316, I/A 3 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-31
Empresa: PINTURAS VASCO NAVARRAS SL
Administrador Mancomunado
- De Araoz Ezpeleta Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 33, S 8, H NA 1984, I/A 13 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-31
Empresa: BAZTAN GESTION SL
Liquidador Unico
- De Araoz Ezpeleta Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1147 , F 204, S 8, H NA 22999, I/A 3 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-31
Empresa: BAZTAN GESTION SL
Administrador Solidario
- De Araoz Ezpeleta Alberto Emilio
- De Araoz Ezpeleta Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1147 , F 204, S 8, H NA 22999, I/A 3 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-31
Empresa: GESTARNAL 1 SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Escalante Miguel Angel
- Alvarez Quidiell Enrique
- Bonafe Verge Jaume
- De Araoz Ezpeleta Jose Antonio
- De Araoz Ezpeleta Maria Cristina
- Freixas Moradell Jaume
- Siquier Cantallops Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46671 , F 110, S 8, H B 174160, I/A 200 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-08
Empresa: CREATALENT TECNOLOGIAS HUMANAS SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 217, S 8, H NA 37316, I/A 1 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-31
Información de DE ARAOZ EZPELETA MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de DE ARAOZ EZPELETA MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ARAOZ EZPELETA MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos