CESARANI PIERRE OLIVIER
Informe ejecutivo de CESARANI PIERRE OLIVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CESARANI PIERRE OLIVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARCELWORKER 2017 SL | Apoderado Solidario | 22/10/2018 | 13/02/2024 |
MAILWORKER ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 23/10/2018 | 25/01/2023 |
VINCULACIONES DE CESARANI PIERRE OLIVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CESARANI PIERRE OLIVIER
Empresa: MAILWORKER ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Cesarani Pierre Olivier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38108 , F 126, S 8, H M 560295, I/A 6 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Empresa: PARCELWORKER 2017 SL
Apoderado Solidario
- Cesarani Pierre Olivier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36002 , F 122, S 8, H M 646894, I/A 5 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Información de CESARANI PIERRE OLIVIER
Mostramos los datos de CESARANI PIERRE OLIVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CESARANI PIERRE OLIVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos